Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45 |
||
Administrator Lichidator |
2003-03-18 - 2021-03-05
Donduşeni, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 41 |
||
Administrator Lichidator |
2011-09-13 - 2017-03-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59, ap.(of.) 99 |
||
Administrator Lichidator |
2004-10-19
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2003-03-31
Anenii Noi, str. Chişinăului, 48, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2007-11-22 - 2018-04-13
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 26 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2018-12-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2002-11-27
Soroca, Parcani |
||
Administrator |
2006-06-15 - 2016-01-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bauman, 38 |
||
Administrator |
1992-04-20 - 2018-04-13
Făleşti, str. Carpaţilor, 21 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2012-09-27 - 2018-04-13
Glodeni, str. Suveranităţii, 17 |
||
Administrator |
2013-12-13 - 2016-01-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2007-10-05 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2003-05-30
Sîngerei, str. Independenţei, 205 |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-28 - 2006-04-20
Drochia, str. Miciurin, 44 |
||
Administrator |
1998-11-05 - 2004-05-10
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 98, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2004-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Izmailovscaia, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-06-12
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/V, ap.(of.) 3A |
||
Administrator |
2001-04-17 - 2003-07-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1997-08-04 - 2003-02-27
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 1, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1994-04-08 - 2003-03-03
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1992-06-30 - 2018-04-13
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lazo S., 64 |
||
Administrator |
2011-04-21
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
2014-10-28
Bălţi, str. Kiev, 17 |
||
Administrator |
1992-10-05 - 2018-06-22
Bălţi, str. Sennaia piaţa, 2 |
||
Administrator |
2004-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2001-09-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 11 |
||
Administrator |
2014-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 30 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170/3 |
||
Administrator |
2009-11-23
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 68 |
||
Administrator |
2008-11-04 - 2018-12-20
Orhei, str. Mureş, 1 |
||
Întreprinzător Individual LEU VASILE Lichidator Administrator |
2002-10-17 - 2014-11-05
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2005-12-21
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Nistrului, 120 |
||
Administrator |
2011-10-21
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-10-22 - 2023-09-07
Soroca, Dărcăuţi |