Оптовая торговля злаками, семенами и кормом для животных
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-07-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 193 |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze M., 10 |
||
Administrator |
2014-08-20 - 2020-09-08
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
1998-12-30 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/5, ap.(of.) 131 |
||
Administrator |
2014-11-06 - 2020-09-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65 |
||
Administrator |
2010-07-29 - 2021-11-18
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2013-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 10A |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 7, ap.(of.) 8 |
||
1997-07-16 - 2012-05-03
Rîşcani, Recea |
|||
Administrator |
1998-09-04 - 2016-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 782/2, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2006-04-19 - 2021-11-22
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2002-10-17 - 2021-11-22
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
2002-05-07 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 99/3, ap.(of.) 606""A |
||
Administrator |
2014-01-10 - 2021-11-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2003-02-19 - 2019-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi C., 146/A, ap.(of.) 95 |
||
Administrator |
1999-12-07 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 35/2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1999-08-23 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Molocanilor, 14 |
||
Administrator |
2008-06-13 - 2023-04-03
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator Lichidator |
2006-01-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-03 - 2021-11-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 11, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2009-05-27 - 2019-08-12
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1998-03-30 - 2020-04-29
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Lichidator Administrator |
2000-05-10 - 2022-11-11
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
1998-01-15 - 2023-10-10
Orhei, Camencea |
||
Administrator |
1992-07-23 - 2021-11-26
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2000-03-03 - 2011-09-13
Drochia, str. <, 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2014-11-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 243 |
||
Administrator |
2000-04-26 - 2011-09-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Colodeznaia, 17 |
||
Administrator |
2001-03-14 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator Lichidator |
2007-01-02 - 2021-11-30
Glodeni, str. Decebal, 59, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2014-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 26 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-03-28 - 2021-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 61, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-08-20
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1997-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 60, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-22 - 2019-11-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 5/1 |