|
|
2001-10-04 - 2018-01-22
Soroca, Visoca
|
|
|
|
2014-12-05 - 2016-10-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2014-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9, ap.(of.) 172
|
|
|
|
2000-08-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 49
|
|
|
|
2000-04-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 139
|
|
|
|
1996-04-26 - 2024-03-11
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
1997-11-07 - 2021-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2000-11-20 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 185
|
|
|
|
1996-09-04
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
1993-05-11 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 113
|
|
|
|
1993-07-01 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Moscovscaia, 2
|
|
|
|
1993-01-15 - 2018-11-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Gagarin Iu., 34
|
|
|
|
2002-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/2, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1992-12-30 - 2012-06-11
Bălţi, str. Bulgară, 130, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2009-05-28
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
2007-01-16
Cahul, str. Lipcan Alexandru, 1/A
|
|
|
|
2014-07-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 14/1
|
|
|
|
2006-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Podişului, 8, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-01-31 - 2018-05-03
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2006-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cobzarilor, 15
|
|
|
|
1996-03-14 - 2007-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 29
|
|
|
|
1995-11-30 - 2016-09-09
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
2002-01-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 5
|
|
|
|
2003-02-21
Ocniţa, Clocuşna
|
|
|
|
1997-10-09 - 2008-07-09
Bălţi, str. Chişinăului, 42
|
|
|
|
2002-03-12 - 2024-01-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 65
|
|
|
|
2002-12-13 - 2024-01-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2003-02-06
Bălţi, str. Larisa bd., 14, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1998-10-12
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 92
|
|
|
|
1995-05-03 - 2018-01-23
Cahul, str. Viteazul Mihai, 41, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1996-03-06 - 2019-01-11
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 19
|
|
|
|
1995-05-06 - 2018-05-03
Bălţi, str. Konev Ivan, 30, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-06-20
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 73, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1992-07-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-08-07 - 2018-05-03
Bălţi, str. Larisa bd., 4, ap.(of.) 33
|
|