|
|
1994-10-03 - 2019-07-08
Cantemir, Cîrpeşti
|
|
|
|
2001-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14/1, ap.(of.) 141
|
|
|
|
1994-07-18 - 2007-12-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 32, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-09-08 - 2019-04-09
Rîşcani, Păscăuţi
|
|
|
|
2013-08-21
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 27/V, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-10-30 - 2015-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 26/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2008-04-03 - 2020-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 26
|
|
|
|
1993-06-21 - 1995-02-02
Orhei, str. Eliberării, 166
|
|
|
|
1992-10-20 - 2019-01-28
Soroca, Vasilcău
|
|
|
|
2015-01-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 14, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-04-20 - 2019-07-08
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 75, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-10-20 - 2002-05-07
Briceni, Tabani
|
|
|
|
1998-06-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 12, ap.(of.) 20 A
|
|
|
|
1995-10-24 - 2000-09-29
Briceni, str. Tomah Leonid, 11
|
|
|
|
2010-04-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Sadoveanu M., 60/A
|
|
|
|
2013-02-06 - 2015-12-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. Fîntîna Schinului, 35/A
|
|
|
|
1995-10-27 - 2001-06-11
Briceni, str. Tereşkova, 20
|
|
|
|
1994-01-27 - 2019-11-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Coşbuc G., 37
|
|
|
|
2015-01-31 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2005-11-25
Briceni, str. Prietenia, 18
|
|
|
|
1997-06-03 - 2019-11-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Soltîs Ion, 33
|
|
|
|
2015-02-18 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-01-25
Edineţ, str. Independenţei, 14/B
|
|
|
|
1995-12-20
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 110
|
|
|
|
1999-12-09 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 7
|
|
|
|
1996-10-09 - 2018-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 29, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1993-02-26 - 2019-05-02
Leova, str. Ştefan cel Mare, 75
|
|
|
|
1992-04-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Arhanghel Mihail, 32/A
|
|
|
|
1995-02-07 - 2019-04-22
Leova, str. Soltîs Ion, 28
|
|
|
|
1992-11-02 - 2017-12-12
Bălţi, str. Şevcenko T., 3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1996-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 55/1
|
|
|
|
2015-02-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49V
|
|
|
|
1993-04-07 - 2018-12-03
Floreşti, Frumuşica
|
|
|
|
2006-02-20
Străşeni, Cojuşna, str. Constructorilor, 3
|
|
|
|
1992-05-12 - 2019-11-18
Drochia, Zguriţa
|
|