Оптовая торговля валовой сельскохозяйственной продукцией и живыми животными
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-02-19
Leova, str. Independenţei, 31/1 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1998-04-08 - 2017-06-29
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2001-06-12
Briceni, Lipcani, str. Stamati C., 21 |
||
Administrator |
1995-04-12 - 1998-01-14
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 23/3 |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Administrator provizoriu Administrator |
2006-03-28 - 2013-10-28
Ocniţa, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
1997-02-14 - 2009-05-21
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
2012-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65 |
||
Administrator |
1995-04-17 - 2002-09-30
Briceni, str. Eminescu Mihai, 24, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-03-24 - 2002-07-29
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
2010-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi, 67, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
2007-05-02 - 2023-04-03
Căuşeni, Tocuz, str. Tineretului, 41 |
||
Administrator |
2008-03-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 100, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2005-06-27 - 2019-04-22
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
1992-10-01 - 2019-05-29
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Gagarin Iu., 20 |
||
Administrator |
2005-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 71/7, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1998-08-21 - 2002-06-27
Ocniţa, Paustova |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2019-07-08
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2 |
||
Administrator |
2004-03-19
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2015-01-26
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-06-18 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vrabie Olga, 20, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2015-01-27
Căuşeni, Tănătari, str. Mateevici A. |
||
Administrator |
1994-09-08 - 2019-07-08
Cantemir, Cania |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-02 - 2019-04-24
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 23 |
||
Administrator |
1998-08-28 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1997-07-09 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1992-11-02 - 1995-03-28
Orhei, str. Iachir I., 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-07-27 - 2017-12-12
Bălţi, str. Puşkin str-la, 44, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1996-01-10 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1994-07-20 - 2019-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2019-07-08
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Lichidator Administrator |
2008-08-08 - 2019-04-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aşhabad, 119 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2019-07-08
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2017-12-12
Bălţi, str. Ostrovski, 36, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2008-07-07
Sîngerei, 1 |
||
Administrator |
1996-04-12 - 2007-03-27
Hînceşti, str. Hâncu Iacob, 123 |