Оптовая торговля валовой сельскохозяйственной продукцией и живыми животными
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-09-20 - 2020-01-31
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1996-09-18 - 1999-12-16
Căuşeni, Ciufleşti |
||
Administrator |
1994-09-21 - 2018-06-02
Cahul, str. Viteazul Mihai, 7, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1997-11-11
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2012-05-15
Sîngerei, str. Independenţei, 132 |
||
Administrator |
1994-05-16 - 2018-06-02
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1994-11-22 - 2018-06-05
Cahul, str. Stejarului, 12 |
||
Administrator |
1993-03-10
Căuşeni, str. Păcii, 90 |
||
Administrator |
1993-12-08 - 2005-12-28
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
2005-05-27
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 1998-05-19
Briceni, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2010-12-13
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2011-08-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 46 |
||
Administrator |
2006-06-22 - 2010-11-24
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138 |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2017-12-12
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-09-14 - 2017-12-12
Cahul, str. Muşeţel, 5 |
||
Întreprinderea Individuală NICOLAE BOSTAN Administrator provizoriu Administrator |
2006-06-27
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2006-02-24
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2008-04-24
Ştefan Vodă, str. Valea Verde, 6 |
||
Administrator |
1994-01-28 - 2006-11-14
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2006-11-14
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1998-12-11
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1992-10-05 - 2000-12-29
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2007-02-06
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1999-06-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 5, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-04-26
Căuşeni, Cîrnăţenii Noi, str. Lazo S., 23 |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2007-05-07
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1999-01-21
mun. Chişinău, Budeşti, str. Traian, 13, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-08
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A |
||
Administrator |
1996-08-02 - 2018-01-23
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 7 |
||
Administrator |
2001-10-09 - 2020-11-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi str-la, 14/4, ap.(of.) 203 |
||
Administrator |
1993-07-15 - 2008-01-15
Anenii Noi, Bulboaca, str. Dacia |
||
Administrator |
2007-09-11 - 2017-10-11
Căuşeni, Căinari, str. Coliban Vladimir, 15 |
||
Administrator |
1999-08-18 - 2001-12-18
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Trandafirilor, 3 |
||
Administrator |
2000-03-15 - 2002-03-28
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 50 |