Оптовая торговля валовой сельскохозяйственной продукцией и живыми животными
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-01 - 2007-08-01
Taraclia, str. Donskoi str-la, 7 |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2019-03-22
Bălţi, str. Şciusev A., 9, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1997-07-10 - 2019-03-22
Bălţi, str. Bulgară, 81, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1994-04-19 - 2020-12-22
Taraclia, str. Gagarin Iu., 60 |
||
Administrator |
1994-10-28 - 2018-04-28
Cahul, Burlăceni, str. Lenin, 67 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2018-04-28
Cahul, str. Rumeanţev P., 17 |
||
Administrator |
1994-10-26 - 2018-04-28
Cahul, str. Rumeanţev P., 35, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-09-05 - 2008-12-03
Cahul, str. Mateevici A., 106 |
||
Administrator |
1994-11-23 - 2018-04-28
Cahul, str. Frunze M., 52/G, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-01-03
Bălţi, str. 31 August, 58, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-07-03 - 2015-12-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2005-03-23
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2015-01-05
Ocniţa, str. Burebista, 65, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2005-06-22 - 2021-06-30
Briceni, str. Independenţei, 23, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2012-10-19
Bălţi, str. Bulgară, 17 |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2017-07-24
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
1992-09-22 - 1998-04-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 814, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-25
mun. Chişinău, Cricova, str. Mateevici A., 26 |
||
Administrator |
2004-02-10 - 2023-11-23
Făleşti, Mărăndeni |
||
Lichidator Administrator |
2005-10-10 - 2016-06-06
Bălţi, str. Ceapaev, 20 |
||
Lichidator Administrator Lichidator |
2005-01-24 - 2016-03-30
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1995-08-16
Bălţi, str. Bucovinei, 13, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2017-12-15
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1994-09-27 - 2017-12-15
Cahul, str. Prospectul Republicii, 16, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1995-02-28
Cahul, str. Frunze M., 63 |
||
1992-12-24 - 2011-11-21
Rîşcani, str. Mareşalului Malinovski, 9 |
|||
Administrator |
2005-04-25
Cahul, Giurgiuleşti, str. Sportivă, 1 |
||
Administrator |
1996-12-25
Cahul, str. Seliviorstov Fiodor, 18 |
||
Administrator |
2012-01-13
Bălţi, str. Burebista, 17 |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2008-02-12
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 100 |
||
Administrator |
1997-05-29 - 2001-10-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/5, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1994-10-13 - 2002-01-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/1, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2001-06-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 707 |
||
Administrator |
2008-04-16
Sîngerei, Prepeliţa |
||
Administrator |
1998-04-09 - 2017-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64, ap.(of.) 202 |