Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator provizoriu Administrator |
2010-05-13 - 2013-06-13
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
2011-09-14 - 2013-06-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cheltuială Vasile, 23 |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-14 - 2013-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crihan Anton, 11 |
||
Administrator Lichidator |
1992-12-30 - 2013-07-18
Drochia, str. Octombrie, 11/2 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-15 - 2013-07-17
Drochia, str. Russo Alecu, 35 |
||
Lichidator Administrator |
1996-12-05 - 2013-07-24
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 17, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1993-07-12 - 2013-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 29/2, ap.(of.) 5 |
||
Lichidator Administrator |
2003-09-23 - 2020-03-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1999-07-02
Bălţi, str. 31 August 1989, 20/B |
||
Administrator |
2004-10-28 - 2013-10-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2008-03-12 - 2013-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62/B |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1999-12-14 - 2013-10-25
Ocniţa |
||
Administrator |
1994-07-29 - 2013-09-18
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6, ap.(of.) 14 |
||
Întreprinzătorul Individual PETRIC RUSLAN Lichidator Administrator |
2010-05-11 - 2013-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 124 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-04 - 2013-10-17
Ocniţa, str. Vieru Igor, 20 |
||
MAHMOOD MOHAMMED SHAKIR MAHMOOD Administrator |
2012-11-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21, ap.(of.) 115 |
||
Administrator |
1993-11-05 - 2013-10-16
Taraclia, str. Lesnaia, 169 |
||
Administrator |
1995-09-06 - 2013-11-18
Cahul, str. Strada Veche, 89 |
||
Administrator |
1995-07-31 - 2013-10-16
Cimişlia, str. Soltîs Ion, 6 |
||
Administrator |
2013-07-03 - 2013-10-28
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
1998-10-07 - 2013-09-12
Ungheni, str. David Aurel, 55 |
||
Lichidator Administrator |
1999-07-21 - 2013-11-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 |
||
Administrator |
2002-06-10 - 2013-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ciobanu Ştefan, 39 |
||
Administrator Lichidator |
1996-12-26 - 2014-01-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghioceilor, 1 |
||
Administrator |
1995-10-11 - 2022-07-01
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 56 |
||
Lichidator Administrator |
1997-09-12 - 2013-11-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1 |
||
Lichidator Administrator |
1994-09-10 - 2013-12-26
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator |
1995-10-11 - 2013-12-31
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 30 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2014-01-22
Basarabeasca, str. Gării, 1, ap.(of.) 23 |
||
Lichidator |
2004-07-05 - 2013-12-19
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 12, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1997-05-30 - 2014-01-27
Teleneşti, Verejeni |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-23 - 2013-12-31
Soroca, str. Viilor, 15 |
||
Lichidator |
2006-08-30 - 2014-02-03
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-04 - 2014-01-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 2/1, ap.(of.) 51 |