Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-07-26 - 2005-02-07
Soroca, str. Teilor, 4 |
||
Administrator |
1999-03-30
Taraclia, str. Sadovaia, 86 |
||
Administrator |
1994-07-07 - 2016-02-01
Soroca, Zastînca, str. Mioriţa, 48 |
||
Administrator |
1993-04-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 69 B, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poşta Veche, 10/2, ap.(of.) 26 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1994-11-03 - 2005-12-20
Basarabeasca, str. Tolstoi L., 76 |
||
Administrator |
1994-10-31 - 2008-02-15
Rezina, str. Gogol, 5 |
||
Administrator |
1994-01-18 - 2005-12-16
Rîbniţa, Popencu, str. Prieteniei, 12 |
||
Administrator |
2000-02-02 - 2006-02-10
Rezina, str. Suveranităţii, 9 |
||
Administrator |
2006-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 59 |
||
Administrator |
1995-07-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 14/1 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2006-02-10
Rezina, str. 27 August, 10, ap.(of.) 52 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-15 - 2005-10-11
Soroca, str. Cosăuţului, 4 |
||
Administrator |
2001-06-04
Bălţi, str. Komarov Vladimir, 3 |
||
Administrator |
1992-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
1999-06-25
Străşeni, Zubreşti |
||
Administrator |
1995-07-26 - 2010-06-07
Bălţi, str. Aerodromului, 3 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1999-03-11
Sîngerei, str. Calea Pieţii, 10, ap.(of.) 40 |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1999-03-09 - 2007-04-05
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1999-01-14
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 18 |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2020-03-04
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator Lichidator |
1992-11-03 - 2018-01-17
Ungheni, str. Boico Alexandru, 17, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-02-17
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 15 |
||
1995-02-08 - 2004-12-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 56 |
|||
Administrator |
1994-04-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 1 |
||
Administrator |
1995-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 16 |
||
Administrator |
1995-03-15
Taraclia, str. Gogol, 84 |
||
Administrator |
1996-05-24 - 2007-12-31
Basarabeasca, str. Matrosov, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-12-24
Rezina, str. Lomonosov M., 151 |
||
Administrator |
1993-04-27 - 2007-09-20
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1992-04-29
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Timireazev, 2 |
||
Administrator |
1996-04-04
Taraclia, str. Lenin, 144 |
||
Administrator |
1994-03-30 - 2021-11-18
Taraclia, str. Marx Karl, 116 |
||
Administrator |
1995-11-17 - 2006-08-15
Basarabeasca, str. Octombrie, 95 |
||
Administrator |
1994-12-16 - 2020-04-16
Basarabeasca, str. Sovhozului, 34 |