|
|
2014-07-01
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ioan Botezătorul, 8A
|
|
|
|
2009-11-03 - 2020-06-02
mun. Chişinău, Truşeni, str. Precup Vladimir, 33
|
|
|
|
1997-05-19 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin pasaj, 2, ap.(of.) cam.403
|
|
|
|
2003-11-12
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
2014-07-30
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 109/A
|
|
|
|
2008-05-26 - 2020-06-03
Floreşti, str. Lupu Vasile, 80
|
|
|
|
2000-12-11 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Banatului, 105
|
|
|
|
1995-11-20 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Moroşanu Nicolae, 6
|
|
|
|
1998-03-23 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 72, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-10-23 - 2020-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7
|
|
|
|
1997-05-26 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 65
|
|
|
|
1996-05-07 - 2021-04-12
Taraclia, Albota de Sus, str. Iubileinaia, 152
|
|
|
|
1996-03-06 - 2021-05-28
Taraclia, str. Voroşilov, 70
|
|
|
|
1993-01-26 - 2021-02-24
Taraclia, Tvardiţa, str. Frunze M., 1
|
|
|
|
1993-06-07 - 2021-07-07
Taraclia, Albota de Jos, str. Iubileinaia
|
|
|
|
1996-03-11 - 2021-05-17
Taraclia, str. 28 Iunie, 18
|
|
|
|
1995-09-15 - 2021-01-27
Taraclia, Budăi
|
|
|
|
1995-02-07 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1999-11-15
Şoldăneşti, Chipeşca
|
|
|
|
1995-01-26 - 2020-06-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
1999-10-20 - 2023-09-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 19/4
|
|
|
|
1993-03-18 - 2002-12-09
Soroca, str. Castanilor, 23, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1993-12-14 - 2002-12-09
Soroca, str. Cosăuţului, 4
|
|
|
|
1997-03-10 - 2002-12-18
Soroca, str. Limba Română, 13, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1993-02-01 - 2006-12-21
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 9, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-04-07 - 2014-04-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 28, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-06-06 - 2021-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
2003-07-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 9
|
|
|
|
1993-04-13 - 2023-08-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24/2, ap.(of.) 158
|
|
|
|
1996-04-08 - 2008-08-22
Floreşti, Iliciovca
|
|
|
|
1995-12-22 - 2022-05-23
Bălţi, str. Decebal, 116
|
|
|
|
1998-08-24 - 2019-11-06
Sîngerei, Octeabriscoe
|
|
|
|
1998-06-30 - 2012-09-18
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 112
|
|
|
|
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1996-11-08
Bălţi, str. Stere Constantin, 10
|
|