|
|
1996-12-19 - 2020-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 89
|
|
|
|
2000-03-10 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2015-02-03
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 53/3
|
|
|
|
1993-08-10 - 2021-01-06
Taraclia, str. Mira, 12, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2014-06-20 - 2020-03-27
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 153, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1996-05-23 - 2020-04-03
Orhei, Vîşcăuţi
|
|
|
|
2008-09-24 - 2020-04-01
Donduşeni, Ţaul
|
|
|
|
2014-05-28 - 2020-03-27
Donduşeni, str. Komarov Vl., 13, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-02-15
Sîngerei, Cubolta
|
|
|
|
1995-05-26 - 2020-04-03
Edineţ, Bădragii Vechi
|
|
|
|
1995-09-27 - 2020-04-03
Orhei, str. Lupu Vasile, 44
|
|
|
|
1996-06-24 - 2020-04-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1, ap.(of.) 114
|
|
|
|
1994-10-25 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69
|
|
|
|
1996-08-14 - 2020-04-10
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 87, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1996-09-23 - 2020-04-10
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-07-04 - 2020-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 18
|
|
|
|
1992-12-24 - 2020-04-16
Hînceşti, str. Florilor, 13
|
|
|
|
1994-11-09 - 2020-04-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1996-06-14 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 4
|
|
|
|
1992-07-21 - 2020-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 53, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1993-04-23
Teleneşti, str. Neculce Ion, 26
|
|
|
|
2002-05-07 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 12, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2006-04-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 36
|
|
|
|
2006-05-15 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2013-08-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Doctor Tudor Strişca, 8/3, ap.(of.) 124
|
|
|
|
2006-04-10 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 18
|
|
|
|
2007-02-16 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 1
|
|
|
|
2007-04-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1992-12-03 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 21, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-12-12 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 11, ap.(of.) 161
|
|
|
|
2013-01-18 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-02-21 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 47, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-03-06 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 119
|
|
|
|
1995-02-27 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
1995-03-20 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 10, ap.(of.) 10
|
|