Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-28 - 2020-01-02
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1994-06-13 - 2020-05-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tiraspol, 2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1999-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 28, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2003-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/1, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2009-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 62, ap.(of.) 32 |
||
Administrator Lichidator |
2005-06-28 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97/2, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-10-25 - 2020-01-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/1, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2007-10-26 - 2020-01-02
Donduşeni, str. Independenţei, 13/2, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1994-03-29 - 2020-01-02
Ungheni, Corneşti, str. Ştefan cel Mare, 46/a, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-10-31
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2001-03-01 - 2020-01-03
Ungheni, str. Ungureanu P., 9/2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2020-01-03
Nisporeni, str. Păcii, 8, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-08-23 - 2020-01-03
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2004-10-20 - 2020-01-03
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2008-07-29 - 2020-01-03
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2008-08-22 - 2020-01-03
Cahul, str. Negruzzi C., 32, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2020-01-09
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2015-12-02
Cahul, str. Lăutarilor, 24 |
||
Administrator |
2003-08-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28/3, ap.(of.) 50 |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-12 - 2024-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 24, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1996-06-25 - 2020-01-09
Anenii Noi, Botnăreşti |
||
1994-05-24 - 2020-01-03
Ungheni, str. Costin Miron, 2 |
|||
Administrator |
1994-11-29 - 2020-01-09
Edineţ, str. Lazo S., 93 |
||
Administrator |
2015-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 6/V |
||
Administrator |
2001-11-30 - 2020-05-14
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 26, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2001-03-23 - 2020-01-10
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1997-05-26 - 2020-01-09
Nisporeni, str. Sfîntul Ilie, 8 |
||
Administrator |
2005-02-04 - 2020-01-09
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-09-13 - 2020-01-09
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Administrator |
2002-01-25 - 2020-01-09
Nisporeni, Bărboieni |
||
Administrator |
2002-01-16 - 2020-01-09
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
2002-02-05 - 2020-01-09
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 7, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2004-03-16 - 2020-01-09
Nisporeni, Băcşeni |
||
Administrator |
2004-09-07 - 2020-01-09
Ungheni, Rezina |