|
|
1992-06-10 - 2019-12-27
Rezina, str. Suveranităţii, 34
|
|
|
|
1994-10-06 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1993-11-04 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1994-02-17
Ungheni, str. Costin Miron, 5, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1993-02-04 - 2019-12-19
Cahul, str. Lupu Vasile, 4
|
|
|
|
2014-01-14
Cantemir, str. Creangă Ion, 3, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2007-02-21
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
1994-07-13 - 2020-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 4, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1994-12-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 30
|
|
|
|
2002-07-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 90, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1994-06-27 - 2020-05-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 45, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-11-21 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 94
|
|
|
|
2008-11-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 14/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1996-11-12 - 2020-02-26
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
2003-08-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Soroceanu Ipate, 18, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-03-29 - 2000-06-28
Camenca, str. Jukovski, 9
|
|
|
|
1994-12-29 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/3, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1995-11-22
Cahul, str. Frunze M., 62
|
|
|
|
2017-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 607
|
|
|
|
1993-08-19
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Miciurin, 37
|
|
|
|
2011-08-25
Ungheni, str. Naţională, 115
|
|
|
|
2007-01-26 - 2019-12-30
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 3, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2006-10-16 - 2015-11-11
Briceni, Berlinţi
|
|
|
|
2014-06-11 - 2019-12-31
Floreşti, str. 31 August, 50, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1992-09-18 - 2019-12-24
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1997-04-14 - 2019-12-30
Cahul, str. Independenţei, 14
|
|
|
|
2000-01-21
Cantemir, Lărguţa
|
|
|
|
1995-08-08 - 2019-12-24
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 112
|
|
|
|
2011-03-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/6, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2005-05-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2007-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 5E, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-02-20
Călăraşi, Sipoteni
|
|
|
|
1994-03-21 - 2019-12-31
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2004-06-14 - 2019-12-31
Floreşti, Prajila
|
|
|
|
1995-02-16 - 2020-01-02
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 21
|
|