|
|
1995-02-01 - 2013-07-04
Taraclia, Cairaclia, str. Kirov, 4
|
|
|
|
2005-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 42/4
|
|
|
|
1997-03-11
Căuşeni, Taraclia
|
|
|
|
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46
|
|
|
|
2014-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Voluntar Grigore Vârtosu, 2
|
|
|
|
1995-04-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2009-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu Alexandru, 3
|
|
|
|
1996-09-04 - 2019-12-24
Anenii Noi, Todireşti
|
|
|
|
2013-02-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1993-03-29
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
2007-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 31, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2012-05-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă I., 62/4
|
|
|
|
1998-06-05 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2014-03-17 - 2019-12-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 159
|
|
|
|
2009-05-25
Briceni, Mărcăuţi
|
|
|
|
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 8/1
|
|
|
|
1995-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 51/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
1995-12-22 - 2019-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 97/1, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1996-03-04 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 91/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2009-11-16
Rezina, str. Păcii, 38
|
|
|
|
1996-04-24 - 2019-12-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cozeriuc, 9
|
|
|
|
1995-02-02 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/2, ap.(of.) 86
|
|
|
|
1993-10-27 - 2019-12-26
Rîşcani, str. Stepnaia, 17/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-06-22 - 2019-12-24
Drochia, str. Sfatul Ţării, 26, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2008-01-16 - 2019-12-23
Floreşti, str. Costin Miron, 32
|
|
|
|
2009-11-24 - 2019-12-24
Soroca, str. Viilor, 1, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1994-08-15 - 2019-12-27
Basarabeasca, str. Muncii, 53, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-10-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cojocarilor, 14A
|
|
|
|
1992-05-25 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65
|
|
|
|
1994-02-11 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1993-10-27 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 62
|
|
|
|
1992-09-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Blaga Lucian, 8a
|
|
|
|
2003-03-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 69
|
|
|
|
2007-04-27
Bender, str. Leningradscaia, 66, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2014-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 18, ap.(of.) 6
|
|