Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 83, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1996-02-12 - 2007-05-23
Orhei, str. Barbu Lăutaru, 20 |
||
Administrator |
2006-06-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/16G, ap.(of.) 403 |
||
Administrator |
1997-08-05 - 2007-08-23
Orhei, str. Gorkii, 34 |
||
Lichidator Administrator |
2011-01-20 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/5, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-09-23 - 2011-07-18
Orhei, str. Paghis, 5 |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2006-11-27
Rezina, str. Eminescu Mihai, 20 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2016-04-21
Drochia, str. Independenţei, 36/A, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2006-07-10 - 2022-06-09
Orhei, str. 31 August, 104, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1993-11-10 - 2016-11-04
Străşeni, str. Zadnipru P., 4 |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2006-11-07
Orhei, str. Cantemir D., 28 |
||
Administrator |
2014-06-17
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/4 |
||
Administrator |
1996-04-05 - 2006-12-21
Orhei, str. Tcacenco, 132 |
||
Administrator |
2006-07-27
Orhei, Crihana |
||
Administrator |
2006-07-31
Rezina, str. Lomonosov M., 176/A |
||
Administrator |
1994-12-12
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 19 |
||
Administrator |
1997-10-15 - 2007-09-20
Orhei, str. Negruzzi C., 74, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1994-04-18 - 2006-12-18
Rezina, str. Pirogov N., 1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1994-08-22 - 2006-11-28
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2006-12-18
Rezina, str. Păcii, 75, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-08-15 - 2006-12-18
Rezina, str. Marcu Boris, 11 |
||
Administrator |
1997-04-15 - 2006-12-18
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
1993-06-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 66 |
||
Administrator |
1997-02-14 - 2006-11-24
Rezina, str. Gorkii, 29 |
||
Administrator |
1992-11-06 - 2006-11-21
Rezina, str. Dzerjinski, 8, ap.(of.) 78 |
||
Administrator |
1996-07-24 - 2006-11-22
Rezina, str. Energeticienilor, 12, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2006-11-22
Rezina, str. Păcii, 33, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-09-07 - 2006-11-22
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-03-06 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 18 |
||
Administrator |
1995-08-03 - 2006-11-23
Rezina, str. Ştefan cel Mare, 5/2 |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2006-11-24
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
1992-10-15 - 2006-11-24
Rezina, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-04-06 - 2006-11-24
Rezina, str. 27 August, 50/A, ap.(of.) 91 |
||
Administrator |
1997-02-11 - 2006-11-28
Rezina, str. Basarabia, 4, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1997-06-23 - 2006-11-28
Rezina, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 13 |