Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2005-03-17 - 2019-03-12
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 57 |
||
Administrator |
2008-01-17 - 2019-03-12
Drochia, str. Plămădeală A., 23 |
||
Administrator |
1996-11-18 - 2019-09-19
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
1998-07-16 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 165/1, ap.(of.) 17 |
||
1995-04-18 - 2010-10-25
Ocniţa, str. Luceafărul, 86/a |
|||
Administrator |
2010-05-14
Anenii Noi, Varniţa, str. Iorga Nicolae, 2 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2017-04-20
Ialoveni, Pojăreni |
||
Administrator |
1992-09-21 - 2017-04-20
Ialoveni, Nimoreni |
||
1996-12-10 - 2010-10-25
Ocniţa, str. Libertăţii, 28 |
|||
Administrator |
1996-10-03 - 2017-04-19
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2017-04-19
Ialoveni, Bardar |
||
1997-04-01 - 2010-10-30
Soroca, str. Viilor, 19/36 |
|||
Administrator |
1993-02-23 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 163/7, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1993-02-11 - 2020-02-18
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/5, ap.(of.) 15 |
||
1995-12-03 - 2010-10-27
Rîşcani, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 17 |
|||
Administrator |
1993-07-27 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-05 - 2022-12-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sargidava, 2/1 |
||
Administrator |
2011-10-21
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 70 |
||
Administrator |
2012-01-12
Străşeni, Gornoe |
||
Administrator |
2002-10-18 - 2019-03-13
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-09-13 - 2019-03-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 3, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2019-03-11
Cimişlia, str. 27 August, 73 |
||
Administrator |
1992-10-05
Drochia, str. Hotin, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 271, ap.(of.) 407 |
||
Administrator |
1992-04-10 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Suveranităţii, 13, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1992-09-25 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Viilor, 146 |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare str-la, 3/A |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2019-03-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 71 |
||
Lichidator Administrator |
2014-07-09 - 2020-12-07
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1993-11-16 - 2019-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Lvov str-la 3, 62 |
||
Administrator |
1995-10-13 - 2016-06-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 17, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2016-06-27
Străşeni, Cojuşna |
||
Administrator |
2007-02-15 - 2016-06-27
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2001-01-19 - 2017-04-13
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-12 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 50 |