|
|
2013-09-27 - 2019-03-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/3, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2013-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 3, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1997-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 22
|
|
|
|
2008-03-12
Criuleni, Cimişeni
|
|
|
|
1992-12-03 - 2010-09-22
Hînceşti, str. Lazo S., 15
|
|
|
|
2004-01-13 - 2019-05-13
Orhei, str. Chişinăului, 2
|
|
|
|
1994-05-30 - 2017-07-06
Drochia, str. Burebista, 6/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1994-05-03 - 2010-09-16
Cahul, str. 31 August, 19, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-05-28 - 2019-08-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1996-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1
|
|
|
|
2006-07-13
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-11-04 - 2019-09-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 10, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1997-01-28 - 2019-07-09
Ialoveni, str. Coşbuc G., 9/1
|
|
|
|
1995-11-28 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/4, ap.(of.) 82
|
|
|
|
1997-03-31 - 2010-09-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3/2, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2003-03-18 - 2019-07-04
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2000-01-28 - 2019-09-16
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
2003-01-28 - 2024-02-23
Sîngerei, Grigorăuca
|
|
|
|
1992-11-20 - 2019-05-13
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 77, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1996-05-14 - 2019-08-22
Sîngerei, Rădoaia
|
|
|
|
1996-09-06 - 2021-07-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 58, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1997-07-04 - 2021-09-01
Bălţi, str. Stere Constantin, 9
|
|
|
|
1997-10-27
Bălţi, str. Chişinăului, 62/b
|
|
|
|
1996-10-01 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14, ap.(of.) 116
|
|
|
|
1996-10-08 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 8/4, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1996-03-27 - 2022-08-26
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
1997-11-07
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 1/2
|
|
|
|
1996-11-18 - 2021-07-09
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1a
|
|
|
|
2009-12-18 - 2022-07-22
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 21
|
|
|
|
1993-11-23 - 2021-06-29
Orhei, str. Mahu Vasile, 150
|
|
|
|
1997-03-18 - 2022-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 8, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2012-05-30 - 2019-03-05
Orhei, Susleni
|
|
|
|
1999-03-17 - 2017-04-26
Criuleni, Hîrtopul Mare
|
|
|
|
1997-03-20 - 2021-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1997-04-01 - 2021-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 33, ap.(of.) 87
|
|