|
|
1993-12-31 - 2017-07-13
Nisporeni, Cristeşti
|
|
|
|
1996-11-26 - 2017-07-13
Nisporeni, Bălăureşti
|
|
|
|
1994-05-30 - 2017-07-13
Nisporeni, Bălăneşti
|
|
|
|
1999-12-17 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1996-04-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 8, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2006-02-08 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bugeacului, 9
|
|
|
|
2008-02-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 15, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1996-03-13 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Viilor, 5
|
|
|
|
1998-04-01 - 2020-02-18
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 12, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-02-20 - 2019-09-19
Taraclia, Tvardiţa, str. Octombrie, 59
|
|
|
|
1997-01-20 - 2017-09-14
Drochia, Sofia
|
|
|
|
1993-06-02 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 130
|
|
|
|
1994-09-14 - 2019-09-18
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 108, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-10-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) of.310
|
|
|
|
2002-11-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 18/5
|
|
|
|
1993-09-17 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1997-02-25 - 2020-02-17
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2004-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 111
|
|
|
|
1994-02-10 - 2017-12-08
Bălţi, str. Puiu Visarion, 28/A, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2003-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 9/2, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1993-12-21 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ţărmului, 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-07-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 7
|
|
|
|
1993-09-07 - 2013-03-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osipenco, 38
|
|
|
|
2008-01-21 - 2013-03-06
Ocniţa, Hădărăuţi
|
|
|
|
1995-06-09 - 2013-03-01
Edineţ, str. Hotinului, 61
|
|
|
|
1995-11-20 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 45, ap.(of.) 202
|
|
|
|
1995-06-13 - 2018-02-23
Cahul, str. Păcii, 26, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2003-07-17 - 2018-11-22
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 67
|
|
|
|
2003-07-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 44, ap.(of.) 95
|
|
|
|
2003-09-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/1, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1994-04-14 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 151
|
|
|
|
1992-05-15 - 2020-12-01
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2003-11-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 11
|
|
|
|
1996-11-07 - 2020-12-01
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 24/2, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2002-06-06 - 2015-03-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 7
|
|