Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-18 - 2022-03-22
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 24 |
||
Administrator |
1995-08-04 - 2018-04-10
Bălţi, str. Coroban Vasile, 20, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2007-08-23 - 2019-09-05
Edineţ, str. Repin Ilia, 2 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2007-10-23
Bălţi, str. Bulgară, 50/A, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2017-12-18
Bălţi, str. Tiraspol, 3, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1998-01-19 - 2017-12-21
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1994-08-16 - 2022-05-20
Bălţi, str. Strîi, 1, ap.(of.) 101 |
||
Administrator |
1998-09-10 - 2006-06-30
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 40, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-09-13
Bălţi, str. 31 August, 41 |
||
Administrator Lichidator |
2003-01-16 - 2011-05-13
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-10-06
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2003-01-16
Cahul, str. Naumov str-la, 5 |
||
Administrator |
1993-06-16
Cahul, str. Mateevici A., 108 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2024-05-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1995-03-03
Cahul, str. Griviţei şos., 17 |
||
Administrator |
1996-10-22 - 2017-11-22
Briceni, str. Independenţei, 22, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2003-08-14
Ocniţa, Rediul Mare |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2020-02-17
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 3, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2022-03-16
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
1993-12-29 - 2018-11-14
Hînceşti, str. Chişinăului, 17, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-05-07
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1993-06-15
Hînceşti, Pogăneşti |
||
Administrator |
1996-12-23 - 2017-12-20
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
1995-01-06
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 15 |
||
1997-10-31 - 2012-11-23
Hînceşti, Lăpuşna, str. Lăpuşneanu A., 84 |
|||
2003-12-31 - 2004-09-21
Leova, Iargara, str. Ştefan Vodă, 178 |
|||
Administrator |
1994-01-20
Şoldăneşti, str. Tatarbunarilor, 19 |
||
Administrator |
2003-03-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mioriţa, 14, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2003-05-28
Orhei, str. Lupu Vasile, 50 |
||
Administrator |
1994-12-21 - 2013-12-27
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator Lichidator |
2001-07-06
Rezina, str. Lomonosov M., 176 |
||
Administrator |
1994-02-02 - 2006-04-12
Orhei, str. Petrodava, 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1998-02-12 - 2012-09-28
Orhei, Budăi |
||
Administrator |
1995-02-10
Orhei, str. Sadoveanu M., 26/B, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-24
Orhei, str. Haiducul Tobultoc, 6 |