|
|
2002-02-21
Nisporeni, Cioreşti
|
|
|
|
2000-04-13 - 2003-12-22
Călăraşi, Onişcani
|
|
|
|
1995-05-02
Ungheni, str. Boico Alexandru, 17/69
|
|
|
|
2011-07-04 - 2019-09-12
Soroca, str. Cetatea Albă, 14
|
|
|
|
1999-02-08
Călăraşi, Săseni
|
|
|
|
1995-10-31
Ungheni, str. Naţională, 27
|
|
|
|
1995-04-20 - 2018-04-04
Ungheni, Cioropcani
|
|
|
|
2000-12-29
Taraclia, str. Lenin, 153
|
|
|
|
1995-10-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinzavodscaia, 1
|
|
|
|
1993-11-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 127/a
|
|
|
|
1995-12-05 - 2008-08-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 1
|
|
|
|
2015-01-26
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 8
|
|
|
|
1992-12-31 - 2010-11-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 373
|
|
|
|
1996-09-03 - 2007-07-05
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 281
|
|
|
|
1998-08-18 - 2010-12-27
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Zarecinaia, 48
|
|
|
|
1995-12-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tanchistov, 1
|
|
|
|
1995-04-04 - 2010-09-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Iachir I., 42
|
|
|
|
1995-05-25 - 2017-01-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XX Siezd, 25
|
|
|
|
1996-12-19 - 2006-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Enghels F., 3
|
|
|
|
1996-05-27 - 2008-04-22
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 28 Iunie, 3
|
|
|
|
1994-10-19
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tcacenco, 11
|
|
|
|
2002-10-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dumbrăvii, 45
|
|
|
|
1995-01-05 - 2020-02-17
Făleşti, str. Frunze M., 77
|
|
|
|
1992-04-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 198
|
|
|
|
1993-02-16 - 2021-02-25
Căuşeni, str. Kogălniceanu Mihail, 2/A
|
|
|
|
1996-04-10
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 1a
|
|
|
|
2002-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21/4, ap.(of.) 105
|
|
|
|
1996-12-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 4
|
|
|
|
2002-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Rediului, 8
|
|
|
|
1996-05-23 - 2019-09-11
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 1
|
|
|
|
1996-05-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1997-03-19 - 2009-01-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/3, ap.(of.) 83
|
|
|
|
1996-05-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2, ap.(of.) 219
|
|
|
|
1999-07-27 - 2020-02-17
Sîngerei, Cozeşti
|
|
|
|
2004-03-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7, ap.(of.) 201
|
|