Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-06-07
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
1996-12-10 - 2020-12-16
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
1995-05-03
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
1997-11-07
Cimişlia, Maximeni |
||
Administrator |
1995-09-04 - 2017-08-15
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
1994-07-27
Cimişlia, str. Libertăţii, 16 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2023-02-02
Cimişlia, str. Decebal, 7 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2021-08-16
Cimişlia, str. 27 August, 55 |
||
Administrator |
1996-05-30
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
1995-05-17 - 2017-08-11
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 99, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-08-14 - 2017-10-06
Cimişlia, Mihailovca |
||
1996-02-14 - 2005-12-21
Basarabeasca, str. Verde, 24 |
|||
Administrator |
1992-12-09 - 2017-08-07
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 14 |
||
Administrator |
1995-02-04
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 5 |
||
Administrator |
1995-05-24 - 2008-04-07
Basarabeasca, str. 28 Iunie, 44 |
||
Administrator |
1995-12-20
Cimişlia, str. Alecsandri Vasile, 23 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2018-09-20
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
1992-08-21 - 2017-01-31
Cimişlia, str. Secrieru Ion, 1 |
||
Administrator |
1996-04-25
Cimişlia, str. Cehov, 12/A |
||
Administrator |
2004-03-16 - 2019-09-12
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1997-03-20
Basarabeasca, str. Chişinăului, 14 |
||
Administrator |
1999-04-05 - 2023-10-18
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1993-02-06
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
1992-09-21 - 2020-11-27
Ialoveni, str. Coşbuc G., 1 |
||
Administrator |
2003-12-03
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2005-03-18
Floreşti, Căpreşti |
||
Administrator |
1996-01-11
Soroca, str. Kogălniceanu Mihail, 11 |
||
Administrator |
1996-09-27 - 2020-11-27
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2003-12-23 - 2006-03-06
Soroca, str. Dimitraş, 8 |
||
Administrator |
2005-05-11 - 2019-09-12
Drochia, str. Lermontov M., 8 |
||
Administrator |
2001-02-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Muraviov str-la, 3 |
||
Administrator |
1999-09-08 - 2012-06-01
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
1994-11-28 - 2018-01-05
Ştefan Vodă, str. Livezilor, 28 |
||
Administrator |
1997-02-19 - 2017-03-10
Ştefan Vodă, str. 31 August, 11/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2023-02-03
Ungheni, Valea Mare |