Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-02-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 22/3, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-10-04 - 2007-11-14
Teleneşti, str. Viilor, 32 |
||
Lichidator Administrator |
2007-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1/6 |
||
Administrator |
1996-12-18 - 2006-02-20
Rezina, Ţareuca |
||
Administrator |
1993-06-08
Rezina, Saharna Nouă |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-12 - 2006-09-29
Rezina, str. Păcii, 71, ap.(of.) 22 |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-14 - 2006-09-29
Rezina, str. Eminescu Mihai, 14, ap.(of.) 44 |
||
Administrator Lichidator |
1997-02-18 - 2006-09-29
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1997-02-19 - 2006-09-29
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2006-02-20
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 1 |
||
Administrator |
2006-03-07 - 2009-04-06
Teleneşti, str. Neaga Şt., 6 |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2020-01-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Oziornaia, 29 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2023-02-17
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1997-01-22 - 2011-04-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 69 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-18 - 2016-12-27
Leova, Cupcui |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-28
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
1993-03-18 - 2019-06-20
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 11 |
||
Administrator |
1995-02-20 - 2019-06-20
Nisporeni, str. Bogdan-Vodă, 6 |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2020-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei, 44 |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2009-06-05
Orhei, str. <, 76 |
||
Administrator |
2004-05-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/1, ap.(of.) CĂM. |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2016-11-01
Orhei, Lucăşeuca |
||
Lichidator Administrator |
1996-07-30 - 2006-12-17
Rezina, str. 27 August, 15, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
1995-05-22 - 2006-12-17
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 21 |
||
Lichidator Administrator |
1995-04-14 - 2006-12-17
Rezina, str. 1 Mai, 11, ap.(of.) 6 |
||
Lichidator Administrator |
1995-10-26 - 2006-12-18
Rezina, str. Cetatea Albă, 15 |
||
Administrator Lichidator |
1995-06-30 - 2006-12-17
Rezina, str. Livezilor, 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-04-30 - 2008-03-18
Orhei, str. Sadoveanu M., 24/B, ap.(of.) 13 |
||
Administrator Lichidator |
1997-01-20 - 2006-12-18
Rezina, str. Panfilov, 10, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2004-05-26
Bălţi, str. Odesa, 14 |
||
Administrator |
1992-11-16
Teleneşti, Mîndreşti, str. Dacia, 12 |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-25 - 2016-11-07
Ungheni, str. Naţională, 27 |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-27 - 2016-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 98/3, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-10-15 - 2019-03-27
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 10, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1997-07-28 - 2007-07-24
Orhei, Peresecina |