Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-31 - 2007-07-24
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1996-05-15 - 2019-06-24
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2007-07-12
Leova, Iargara, str. Gorkii, 13 |
||
Administrator |
1997-05-27 - 2019-03-27
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1996-09-30 - 2006-04-11
Orhei, str. Salciilor, 10 |
||
Administrator |
1995-12-28 - 2006-12-20
Orhei, str. Eliberării, 190 |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-06 - 2018-03-03
Cahul, Chioselia Mare |
||
Lichidator Administrator |
1994-04-25 - 2006-02-09
Orhei, str. <, 19, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2006-05-15
Orhei, str. Mitropolit Varlaam, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2011-03-31
Orhei, Mitoc |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-14 - 2006-02-09
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2019-03-27
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Lichidator Administrator |
1996-11-14 - 2006-02-09
Orhei, str. Fedico, 38 |
||
Administrator |
1996-09-25 - 2006-02-08
Rîbniţa |
||
Administrator |
1995-08-29
Cahul, str. Viteazul Mihai, 7 |
||
Administrator |
1996-05-23 - 2006-06-19
Orhei, str. Căluşarilor, 22 |
||
Administrator |
1993-08-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 15, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator Administrator |
1993-12-30 - 2006-03-30
Teleneşti, Nucăreni |
||
Lichidator Administrator |
1999-09-23 - 2006-03-30
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2007-06-25
Orhei, str. Eliberării, 22 |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2006-05-02
Orhei, 13 |
||
Administrator |
2006-02-27
Rezina, str. 1 Mai, 17, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2006-02-02 - 2021-10-11
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
1996-04-02 - 2006-10-09
Orhei, str. Iachir I., 4, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1992-09-10 - 2007-07-24
Orhei, str. Fierarilor, 3 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2012-03-29
Orhei, str. Lazo S., 64 |
||
Administrator |
1998-08-26 - 2006-05-30
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1997-02-18
Drochia, str. Burebista, 43 |
||
Administrator |
1997-10-20 - 2006-06-28
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1993-03-09
Rezina, str. Lomonosov M., 176/A |
||
Lichidator Administrator |
1998-09-24 - 2021-01-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26A |
||
Administrator |
1993-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-12-22 - 2010-07-30
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 38 |
||
Administrator |
1994-09-22 - 2022-01-31
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2023-06-21
Orhei, Ciocîlteni |