Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-12-21 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Oneşti, 12 |
||
Administrator |
1995-04-05 - 2017-04-11
Ialoveni, str. David Aurel, 8 |
||
Administrator |
1993-03-23 - 2017-04-20
Ialoveni, str. Tolstoi L., 4A |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2017-04-20
Ialoveni, str. Ciorbă Toma, 8, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-03-16 - 2017-04-20
Ialoveni, Costeşti |
||
1995-09-08 - 2010-06-01
Rezina, str. Trandafirilor, 2/1, ap.(of.) 25 |
|||
Administrator |
2013-02-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Teatrului str-la, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-03-17 - 2017-04-21
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2017-04-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-08-26 - 2017-04-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2017-04-27
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2016-02-01
Sîngerei, str. Doinelor, 7 |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2016-01-29
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2016-01-29
Făleşti, Glinjeni |
||
1997-03-31 - 2010-06-01
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 70 |
|||
1996-09-12 - 2010-06-02
Cahul, str. Negruzzi Constantin bd., 119/40 |
|||
Administrator |
1995-03-31 - 2016-01-29
Făleşti, Pietrosu |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2016-06-01
Rîşcani, Costeşti, str. Constructorilor, 3 |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2016-06-01
Rîşcani, str. Lermontov M., 130 |
||
Administrator |
1992-10-20 - 2016-06-01
Rîşcani, str. Neculce Ion, 1 |
||
Administrator |
1996-06-03 - 2016-06-01
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1994-03-16 - 2016-07-26
Bălţi, str. Sorocii, 87 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2016-03-30
Sîngerei, str. Mioriţa, 5 |
||
Administrator |
1999-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin Alexandr, 64 |
||
Administrator |
1994-09-12 - 2016-03-25
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
1993-03-09 - 2016-04-14
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2016-09-28
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 12, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-03-07 - 2016-10-24
Bălţi, str. Tiraspol, 3, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1993-10-18 - 2017-03-03
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 11, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2017-02-24
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 13 |
||
Administrator |
1996-03-16 - 2017-03-03
Făleşti, str. Nistrului, 16 |
||
Administrator |
1994-03-04 - 2017-02-23
Sîngerei, str. Ion Vodă, 8 |
||
Administrator |
2010-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 53/1, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1995-12-04 - 2017-02-24
Sîngerei, str. Gogol, 32 |
||
Administrator |
1992-05-22 - 2017-02-23
Rîşcani, Şaptebani |