|
|
1995-09-22 - 2020-02-17
Rîşcani, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1997-12-18 - 2014-05-16
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
2014-05-20 - 2014-12-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 4, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1992-11-13 - 2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2014-06-04 - 2016-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 84/1
|
|
|
|
1995-02-09 - 2014-06-23
Străşeni, Vorniceni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 53
|
|
|
|
2014-06-26 - 2017-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 14, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2000-02-21 - 2014-07-01
Anenii Noi, Roşcani
|
|
|
|
1997-06-12 - 2014-07-04
Anenii Noi, Calfa
|
|
|
|
2014-07-08 - 2015-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 200
|
|
|
|
2014-09-17 - 2016-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Belşugului, 3
|
|
|
|
1998-03-02 - 2014-08-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 59, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1994-12-10 - 2020-02-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 12, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2014-08-28 - 2016-11-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 7/1, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1995-01-24 - 2014-09-05
Criuleni, Mălăieştii Noi
|
|
|
|
2014-09-09 - 2017-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/4
|
|
|
|
1997-02-19 - 2014-10-01
Criuleni, Bălţata
|
|
|
|
2014-12-01 - 2016-11-17
Ialoveni, str. Brăila, 96
|
|
|
|
2014-12-09 - 2015-12-30
Anenii Noi, Chirca, str. Lăutarilor, 19
|
|
|
|
2014-12-19 - 2015-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 12/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2015-01-05 - 2015-05-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Constituţiei, 8, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2004-06-28 - 2020-11-25
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
1995-04-19 - 2015-01-12
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 33/1
|
|
|
|
1995-04-26 - 2020-02-13
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
1995-12-19 - 2014-05-14
Cahul, str. 31 August, 19, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2014-09-02 - 2015-01-28
Cantemir, Ciobalaccia
|
|
|
|
1993-02-24 - 2019-01-03
Edineţ, str. Independenţei, 50
|
|
|
|
1996-01-24 - 2014-09-12
Cahul, str. 31 August, 23, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1994-06-07 - 2014-09-12
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1993-03-19 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa, 1/3, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1996-03-14 - 2014-12-30
Cahul, str. Spirin Ivan, 65
|
|
|
|
1995-10-31 - 2014-06-11
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
1995-01-11 - 2014-09-01
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 20, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1996-08-30 - 2014-01-27
Cimişlia, str. Alexandru cel Bun, 132, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-10-29 - 2019-01-03
Edineţ, str. Roşca Valentin, 37
|
|