Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-11-03 - 2016-04-26
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
2009-06-05 - 2015-09-22
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2009-06-17 - 2013-10-31
Soroca, str. Stroescu V., 88, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2009-06-23 - 2015-03-26
Soroca, str. Arhitector Voiţehovski, 1/3, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2009-07-06 - 2017-03-02
Floreşti, Frumuşica |
||
Administrator |
2009-07-06 - 2016-11-09
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
2009-08-05 - 2016-02-29
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2009-08-17 - 2016-05-12
Drochia, str. Lermontov M., 21 |
||
Administrator |
2009-09-24 - 2015-03-26
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
2009-10-14 - 2017-02-22
Soroca, str. Glavan Boris, 21, ap.(of.) A |
||
Administrator |
2009-11-05 - 2016-04-21
Drochia, str. Lupu Vasile, 3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-11-12 - 2015-01-12
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2009-11-25 - 2014-02-14
Floreşti, Vertiujeni |
||
Administrator |
2009-12-24 - 2016-04-01
Căuşeni, Grigorievca |
||
Administrator |
2015-01-13 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142, ap.(of.) 407 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2018-12-28
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 76 |
||
Lichidator |
2003-09-19 - 2023-12-13
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
1994-10-28 - 2018-12-28
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
1996-09-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 117, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2003-08-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 9 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2018-12-29
Edineţ, str. Lupu Vasile, 9 |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2018-12-29
Edineţ, Brătuşeni, str. Comsomolului, 150 |
||
Administrator |
1998-09-25 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 106, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-05-28 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 18/1, ap.(of.) 145 |
||
Administrator |
2000-02-17 - 2020-11-23
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2018-12-29
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
2010-01-15 - 2013-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 63 |
||
Administrator |
2000-02-02 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 34 |
||
Administrator |
2010-01-20 - 2015-08-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sitarului, 3 |
||
Administrator |
1997-03-20 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 11/A, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2010-01-29 - 2013-06-04
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2021-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 14/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-02-17 - 2013-10-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 406, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
2010-02-17 - 2013-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 1/1 |
||
Administrator |
1995-03-27 - 2020-11-24
Cantemir, Goteşti |