Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-08-30 - 2007-04-11
Cahul, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2008-09-16
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 69 |
||
Administrator |
1993-07-13 - 2018-05-17
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 54 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2006-01-10
Edineţ, str. Asachi Gh., 5 |
||
Administrator |
1995-06-05 - 2022-06-06
Edineţ, str. Lazo S., 14 |
||
Administrator |
1995-03-15 - 2007-07-26
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 11/34 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-11-23 - 2016-12-08
Orhei, Peresecina, str. Eminescu Mihai, 15/1F |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2006-03-23
Edineţ, str. Bucovinei, 25/3, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2006-05-10
Edineţ, str. Lazo S., 58 |
||
Administrator |
1993-03-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ceachir M., 2 |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2023-08-16
Edineţ, str. Komarov Vl., 81 |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2006-01-26
Donduşeni, str. Independenţei, 41 |
||
Administrator |
1997-01-21 - 2007-01-17
Briceni, Balasineşti |
||
Lichidator Administrator |
2000-11-15 - 2016-12-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/1 |
||
Administrator |
1996-11-26 - 2006-01-26
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2006-01-31 - 2021-11-18
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-07-02 - 2017-01-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 21, ap.(of.) 35 |
||
Lichidator |
1995-03-24 - 2007-02-27
Briceni, Lipcani, str. Libertăţii, 69 |
||
Administrator |
1994-04-08 - 2006-04-18
Ocniţa, Otaci, str. Nagornaia, 9 |
||
Administrator |
2003-11-21
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
1992-09-25 - 2023-03-02
Edineţ, str. Cibotari Maria, 12 |
||
Administrator |
2006-02-08
Edineţ, str. Gribov N., 2 |
||
Administrator |
1996-10-25 - 2006-04-18
Ocniţa, Bîrnova |
||
Administrator |
2006-02-20 - 2021-10-05
Edineţ, str. Renaşterii, 12 |
||
Administrator |
1995-03-22 - 2006-05-15
Briceni, Larga |
||
Administrator Lichidator |
1993-11-17 - 2016-10-31
Cahul, str. Şciusev A., 13/V |
||
Administrator |
1992-12-15 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Feroviarilor, 4 |
||
Administrator |
1993-10-25 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 26, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1993-01-20 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Sverdlov, 11 |
||
Administrator |
1993-12-22
Edineţ, str. Puşkin Alexandr, 7 |
||
Administrator |
1999-03-19 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Mateevici A., 9/1 |
||
Administrator |
1993-09-03 - 2018-05-17
Cahul, str. Spirin Ivan, 92, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1996-10-14 - 2006-02-20
Donduşeni, str. Independenţei, 2/2 |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2006-02-20
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2008-08-29
Edineţ, str. Rareş Petru, 12 |