|
|
1992-10-30 - 2021-01-21
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Lazo S., 94
|
|
|
|
2011-03-01 - 2019-03-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 236
|
|
|
|
1994-05-04
Leova, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1994-12-19 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Pavlov, 6, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2006-07-14
Bălţi, str. Glavan Boris, 41, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1995-07-28 - 2021-01-21
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Lazo S., 218
|
|
|
|
1997-10-25 - 2011-04-18
Cantemir, str. Mateevici A., 3/1
|
|
|
|
1994-12-23 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Cotovscoe, str. Lenin, 22
|
|
|
|
1995-02-21 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 26
|
|
|
|
2005-02-22
Şoldăneşti, Şestaci
|
|
|
|
2015-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 71/7, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1995-02-13 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 217
|
|
|
|
1992-06-12 - 2017-06-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63
|
|
|
|
2006-08-23 - 2022-04-20
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 5, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-02-08 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tanchistov, 30
|
|
|
|
1993-12-22 - 2018-05-03
Cimişlia, str. 27 August, 41
|
|
|
|
2006-09-08
Bălţi, str. Decebal, 126
|
|
|
|
2006-09-08
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 18, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1995-02-16 - 2017-09-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bugeacului, 56
|
|
|
|
2009-07-24 - 2010-05-04
Bălţi, str. Şalom Aleihem, 77, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1995-11-01 - 2018-10-17
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2004-07-08 - 2016-12-26
Soroca, str. Luceafărul, 5, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2010-12-30
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă
|
|
|
|
2012-11-15 - 2017-06-13
Anenii Noi, Floreni, str. Dacilor
|
|
|
|
1992-09-17 - 2021-08-18
Hînceşti, Cărpineni, str. Ştefan Vodă, 187
|
|
|
|
2001-10-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/3A, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1993-03-26 - 2018-10-17
Cahul, Burlăceni, str. Lenin, 55
|
|
|
|
1995-09-13 - 2019-10-21
Cimişlia, Valea Perjei, str. <, 223
|
|
|
|
2003-06-06 - 2021-11-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 16, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2006-11-28 - 2011-06-24
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 14, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1992-08-26 - 2019-10-21
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 2/1, ap.(of.) 67
|
|
|
|
1998-01-20 - 2009-08-05
Bălţi, str. Decebal, 5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1999-01-12 - 2014-09-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 12, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1996-06-03 - 2020-05-15
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Rabociaia, 34
|
|
|
|
1992-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Junimea, 5, ap.(of.) 5
|
|