|
|
2009-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 27, ap.(of.) 80
|
|
|
|
1995-11-20 - 2018-05-22
Cahul, Andruşul de Sus
|
|
|
|
1993-03-03 - 2018-01-22
Edineţ, str. Independenţei, 61, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-09-21 - 2008-06-02
Străşeni, Găleşti
|
|
|
|
2006-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 22, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2006-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 46
|
|
|
|
1999-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 34, ap.(of.) 208
|
|
|
|
1995-11-13 - 2017-07-31
Ungheni, str. Porumbescu Ciprian, 7
|
|
|
|
1992-08-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62
|
|
|
|
2008-01-29
Rezina, Pecişte
|
|
|
|
2006-11-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin Alexandr, 56
|
|
|
|
1994-04-12 - 2022-08-03
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 12, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2008-07-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14, ap.(of.) 117A
|
|
|
|
2006-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 65
|
|
|
|
2002-10-28 - 2016-11-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 51, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1992-12-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucazului, 92
|
|
|
|
2009-05-07 - 2016-06-17
Cahul, Vadul lui Isac
|
|
|
|
2011-10-17 - 2017-09-21
Ocniţa, Frunză, str. Păcii, 5, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2010-06-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 7, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1996-10-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/7, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2006-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 171
|
|
|
|
1993-02-24 - 2018-01-22
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-02-11 - 2023-09-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2006-10-09
Criuleni, Slobozia-Duşca
|
|
|
|
1994-07-12 - 2023-09-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Donici A., 76
|
|
|
|
1996-11-20 - 2018-08-09
Ungheni, Chirileni
|
|
|
|
1992-08-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42
|
|
|
|
2006-12-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 19/1, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1996-12-10 - 2018-08-09
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2007-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2006-10-02
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
1995-01-17 - 2018-07-03
Bălţi, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
1995-01-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 112
|
|
|
|
1993-02-19 - 2018-01-22
Edineţ, str. Proletarskaia, 116
|
|
|
|
2014-07-23 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77/2
|
|