|
|
1998-02-25 - 2010-03-11
Cahul, str. Spirin V., 98, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-03-09 - 2018-05-02
Cantemir, str. Gagarin Iu., 6, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-07-23 - 2016-09-16
Drochia, str. Ciobanu Tamara, 10
|
|
|
|
1996-07-16 - 2023-06-29
mun. Chişinău, Vatra, str. Mărţişor, 1/A
|
|
|
|
2011-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 169
|
|
|
|
1993-08-02 - 2012-02-24
Drochia, Nicoreni
|
|
|
|
1995-11-29 - 2018-09-14
Ungheni, str. Cîmpiilor, 6
|
|
|
|
1992-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4, ap.(of.) 75
|
|
|
|
2014-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2006-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Işnovăţ, 13, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1995-10-24 - 2017-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Caracioban D., 8
|
|
|
|
1994-11-01
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alexandru cel Bun, 7
|
|
|
|
2004-01-15 - 2020-01-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 108
|
|
|
|
2002-02-25 - 2019-03-26
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 20, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1994-08-22 - 2018-05-02
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1993-11-05 - 2009-09-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Pionerscaia, 44
|
|
|
|
2006-06-01
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Păcii, 19
|
|
|
|
2006-05-23
mun. Chişinău, Truşeni, str. Codreanu Gheorghe, 15
|
|
|
|
1995-02-28 - 2012-01-16
Cimişlia, Selemet, str. <, 244
|
|
|
|
1995-02-20 - 2012-10-18
Hînceşti, Leuşeni
|
|
|
|
2001-10-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 48, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1995-07-12 - 2016-06-14
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 142
|
|
|
|
2009-07-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 18, ap.(of.) 3A
|
|
|
|
2004-03-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Calea Basarabiei, 50
|
|
|
|
2006-06-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 97
|
|
|
|
2006-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/1/B, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1998-04-09 - 2024-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării str-la 2, 1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2006-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 6/4, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1995-10-17 - 2017-06-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cikalov V., 23
|
|
|
|
2006-05-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/3, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1993-02-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nucarilor, 24
|
|
|
|
1996-02-13 - 2012-10-25
Soroca, str. Luceafărul, 20, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1993-03-22 - 2015-11-12
Hînceşti, Fundul Galbenei
|
|
|
|
1996-01-05 - 2018-09-14
Ungheni, str. Creangă Ion, 7, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2006-06-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 21, ap.(of.) 1
|
|