|
|
2006-02-21 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 11
|
|
|
|
2006-02-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2004-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/20
|
|
|
|
2008-02-12
Anenii Noi, str. Uzinelor, 30
|
|
|
|
1994-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/1 Lit A2
|
|
|
|
2006-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 40, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1994-11-22 - 2006-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 58
|
|
|
|
2013-06-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 47
|
|
|
|
2014-08-13
Taraclia, Corten, str. Komsomolskaia
|
|
|
|
1996-04-04 - 1997-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 51
|
|
|
|
1992-12-29 - 2019-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/6, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2003-07-01
Cahul, Moscovei
|
|
|
|
1996-05-24 - 2001-04-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 10, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2014-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 4/1, ap.(of.) 67
|
|
|
|
2004-09-24 - 2017-11-15
Ungheni, Valea Mare
|
|
|
|
1994-04-20
Anenii Noi, Merenii Noi
|
|
|
|
1993-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1993-09-28 - 2019-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 54, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2005-07-12
Ocniţa, Clocuşna
|
|
|
|
1996-12-09 - 2017-06-13
Cahul, str. Mateevici A., 113, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2007-06-22
Briceni, Colicăuţi
|
|
|
|
2012-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 96
|
|
|
|
1997-02-20 - 2017-12-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/1, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2006-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 1
|
|
|
|
1995-01-11 - 2019-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2005-07-13 - 2024-05-10
Floreşti, str. Trandafirilor, 22, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1992-12-07 - 2017-06-13
Cahul, str. Viteazul Mihai, 49, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1993-12-15 - 2017-06-13
Cahul, str. Viteazul Mihai, 35, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-12-21 - 2018-11-16
Drochia, str. Zadnipru P., 3
|
|
|
|
1994-02-24 - 2017-06-13
Cahul, str. Spirin Ivan, 100, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2000-11-20
Anenii Noi, Ruseni, str. 31 August 1989, 42
|
|
|
|
1994-08-02 - 2018-11-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 15, ap.(of.) 405
|
|
|
|
2004-09-08
Drochia, str. Independenţei, 45/7
|
|
|
|
1994-09-09 - 2003-12-19
Taraclia, str. Şolohov M., 30
|
|
|
|
1996-11-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 8, ap.(of.) 128
|
|