|
|
1995-09-11
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Lenin, 147
|
|
|
|
1997-03-03 - 2021-03-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 185
|
|
|
|
2014-09-29 - 2020-09-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-12-03
Bălţi, str. Aerodromului, 12
|
|
|
|
1995-03-09 - 2005-06-07
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Turghenev, 15
|
|
|
|
1994-07-13 - 2009-10-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bolgarscaia, 48
|
|
|
|
1996-01-22 - 2018-07-02
Bălţi, str. Heciului, 124
|
|
|
|
1995-12-06 - 2018-07-02
Bălţi, str. Bratscaia, 77
|
|
|
|
1995-03-09 - 2021-02-04
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rudenco S., 27
|
|
|
|
1996-06-12 - 2007-02-26
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Kirov, 28
|
|
|
|
1997-01-02 - 2020-09-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 8, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1996-09-19 - 2008-02-18
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Cosmonavtov, 4
|
|
|
|
2014-01-03
Donduşeni, Arioneşti
|
|
|
|
1995-11-17 - 2010-05-14
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Nouă, 4
|
|
|
|
1995-06-27 - 2006-07-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 11
|
|
|
|
1996-10-18 - 2021-03-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavrilova, 110
|
|
|
|
1996-02-07 - 2009-04-06
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Vinogradnaia, 10/A
|
|
|
|
2003-01-04
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 11, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-01-15 - 2001-06-13
Anenii Noi, Ţînţăreni
|
|
|
|
1995-03-31 - 2018-07-02
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 30, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1993-01-11 - 2000-08-02
Anenii Noi, str. Ceapaev, 18
|
|
|
|
1998-08-26 - 2005-04-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Tolstoi L., 82
|
|
|
|
1993-02-12 - 1999-10-06
Anenii Noi, Chetrosu, str. Păcii, 9
|
|
|
|
1993-05-12 - 2018-01-19
Edineţ, str. Păcii, 133
|
|
|
|
1996-02-19 - 2020-09-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 59, ap.(of.) 411
|
|
|
|
1995-08-16 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 30
|
|
|
|
1993-05-19 - 2018-01-19
Edineţ, Ruseni
|
|
|
|
1993-05-21 - 2018-01-19
Edineţ, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-10-17 - 2008-03-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Rumeanţev P., 8, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1996-03-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cehov, 7
|
|
|
|
1993-07-07 - 2018-01-19
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
2007-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 62
|
|
|
|
2013-08-14
Anenii Noi, str. Chişinăului, 39
|
|
|
|
2008-03-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 8/1
|
|
|
|
2007-01-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 40/a
|
|