|
|
1995-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 37
|
|
|
|
1995-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/2, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1995-04-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 4, ap.(of.) 408
|
|
|
|
1995-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 7, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1996-05-03 - 2019-03-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 11/4, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1995-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
1994-10-20 - 2012-02-03
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-03-17
Edineţ, str. Gagarin Iu., 62, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1999-02-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1995-02-10 - 2011-11-17
Orhei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1993-09-29 - 2012-01-30
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 10, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1999-12-28 - 2012-02-01
Teleneşti, Suhuluceni
|
|
|
|
1996-03-21 - 2017-11-20
Cahul, Roşu
|
|
|
|
2010-06-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1
|
|
|
|
1994-12-01 - 2010-02-25
Călăraşi, str. Stamati C., 15
|
|
|
|
1996-10-15 - 2019-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 55
|
|
|
|
2003-08-22
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Bucovina, 1/9
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 43, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2011-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/6
|
|
|
|
1995-11-09 - 2017-10-05
Donduşeni, Tîrnova
|
|
|
|
1998-03-18 - 2015-03-17
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 26
|
|
|
|
1995-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/2, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1995-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu M. bd., 50
|
|
|
|
1995-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1994-09-12 - 2021-12-10
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 50/A
|
|
|
|
1995-03-10 - 2019-05-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2014-06-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August, 56
|
|
|
|
2012-04-03
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2007-05-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14
|
|
|
|
2004-10-18 - 2017-06-07
Cahul, str. Nencev Teodor, 51
|
|
|
|
1994-04-18 - 2021-12-08
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 125, ap.(of.) 71
|
|
|
|
1995-07-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/B, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2014-06-10 - 2022-05-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1999-07-19 - 2022-03-11
Cahul, str. Viteazul Mihai, 39, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-11-21
Orhei, str. Unirii, 4, ap.(of.) 2
|
|