Посредники для продажи широкого ассортимента товаров
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-19 - 2022-04-13
Ungheni, str. Boico Alexandru, 3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2009-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 59, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1994-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2020-03-06
Căuşeni, Tocuz |
||
Administrator |
2006-12-14 - 2011-08-19
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2011-06-15
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2007-08-14
Ungheni, str. Decebal, 17/1 |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2007-07-18
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 18, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
2011-06-20 - 2016-11-23
Bălţi, str. Gagarin Iu., 34 |
||
Administrator |
1996-06-11 - 2022-04-08
Nisporeni, str. Dacia, 40 |
||
Administrator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-12-16 - 2006-12-27
Ungheni, str. Naţională, 10 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1992-04-13 - 2006-12-27
Ungheni, str. Tolstoi L., 16 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1994-10-14 - 2006-12-27
Ungheni, str. Naţională, 10 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1995-02-08 - 2006-12-27
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 107 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1997-01-03 - 2006-12-27
Ungheni, str. Alexandru cel Bun, 93 |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1995-04-04 - 2006-12-27
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 279 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2017-06-14
Cahul, str. Sanatoriului, 18, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2006-01-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Maiakovski Vl., 4 |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-12 - 2007-07-09
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 25 let Moldavii, 6 |
||
Administrator |
1995-12-12 - 2008-04-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXIV Siezd, 17 |
||
Administrator |
1996-02-19 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 129 |
||
Administrator |
1996-02-22 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 60/1, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
1995-11-27 - 2006-06-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Puşkin A., 119 |
||
Administrator |
1996-06-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lazo S., 44 |
||
Administrator |
1996-12-20 - 2017-06-13
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 127, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2017-12-18
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2014-08-11
Străşeni, str. Decebal, 50 |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 37/1, ap.(of.) 50 |
||
Administrator Lichidator |
2004-06-08
Taraclia, str. Cotovschi, 12b |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2006-06-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Mendeleev D., 20 |
||
Administrator |
1997-01-13 - 2006-08-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. <, 29 |
||
Administrator |
1996-01-18 - 2015-07-09
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
2006-08-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 153 |
||
Administrator |
1993-03-02 - 2006-08-09
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Suvorov A., 10 |