|
|
1997-03-17 - 2021-07-16
Hînceşti, Drăguşenii Noi
|
|
|
|
1992-12-03 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/3, ap.(of.) 85
|
|
|
|
1999-04-07
Ungheni, str. Romană, 61
|
|
|
|
1993-02-05 - 2014-10-08
Hînceşti, Buţeni
|
|
|
|
1993-05-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47, ap.(of.) 79
|
|
|
|
1993-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 266
|
|
|
|
1993-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 13/1, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1993-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/2, ap.(of.) 177A
|
|
|
|
1993-05-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1, ap.(of.) 146
|
|
|
|
1993-05-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/7, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1993-06-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 6, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1993-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 5, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1993-06-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1993-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1992-08-10 - 2020-12-18
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
1993-11-02 - 2021-07-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 9/2, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1996-11-15 - 2021-08-30
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pavlov, 13
|
|
|
|
1995-12-26 - 2021-10-13
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
1995-07-05 - 2021-09-20
Ialoveni, Bardar
|
|
|
|
2012-01-17 - 2020-03-26
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 35/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1994-01-27 - 2021-09-20
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
1994-01-27 - 2021-11-19
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2007-12-21 - 2013-04-15
Orhei, str. Dimo N., 136, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/2, ap.(of.) 111
|
|
|
|
1996-07-02 - 2021-09-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13, ap.(of.) 162
|
|
|
|
1997-09-15 - 2021-09-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 17/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1994-03-21 - 2021-10-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 11, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1993-05-13 - 2021-10-01
mun. Chişinău, Tohatin, str. Păcii, 14, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1994-11-22 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/1, ap.(of.) 124
|
|
|
|
1995-05-19 - 2021-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 309
|
|
|
|
1995-04-04 - 2021-10-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1994-03-31 - 2021-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 7
|
|
|
|
1992-08-05 - 2021-10-26
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
1997-10-10 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21
|
|
|
|
1995-07-12 - 2021-11-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 41
|
|