|
|
2003-10-08 - 2010-02-05
Străşeni, Lozova
|
|
|
|
2004-04-02 - 2023-09-19
Anenii Noi, Puhăceni
|
|
|
|
1994-12-05 - 2024-02-01
Floreşti, str. Costin Miron, 13, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2003-03-19
Călăraşi, Sadova
|
|
|
|
2008-09-25 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17
|
|
|
|
2001-01-04
Făleşti, str. Pădurilor, 1
|
|
|
|
2009-02-25 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 12, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-01-16 - 2023-05-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 3, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2010-05-21 - 2012-09-21
Anenii Noi, Mereni
|
|
|
|
1994-10-07 - 2024-01-12
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
2010-06-11 - 2012-09-21
Anenii Noi, Mereni, str. Ştefan cel Mare, 173
|
|
|
|
2002-07-11 - 2023-12-18
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2010-10-20 - 2021-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 21
|
|
|
|
2003-11-12
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
2001-04-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2010-10-27 - 2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 70, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-08-15 - 2012-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 35
|
|
|
|
1997-06-10 - 2023-12-19
Floreşti, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2009-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 149
|
|
|
|
1995-08-24
Leova, str. Cantemir D., 38
|
|
|
|
2008-12-17
Cimişlia, Selemet
|
|
|
|
1993-11-02 - 2023-07-24
Cimişlia, Valea Perjei
|
|
|
|
2008-07-23
Soroca, Mălcăuţi
|
|
|
|
2011-02-09
Soroca, Bădiceni
|
|
|
|
2012-03-05
Soroca, Voloviţa
|
|
|
|
1994-02-25
Bălţi, str. Victoriei, 66/a
|
|
|
|
2001-03-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1995-02-01
Nisporeni, str. Ciorbă Toma, 2
|
|
|
|
2006-07-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12
|
|
|
|
2010-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2010-05-10
Făleşti, str. Gagarin, 1
|
|
|
|
1995-11-01 - 2023-12-19
Briceni, Tabani
|
|
|
|
2008-07-10 - 2024-02-02
Ocniţa, Gîrbova
|
|
|
|
2010-08-10 - 2023-12-21
Briceni, Coteala
|
|