Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-03-15 - 2023-02-13
Briceni, Lipcani, str. Şevcenko T., 38 |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2024-01-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 18, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45, ap.(of.) 208 |
||
Administrator |
1995-10-19 - 2023-11-08
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
1995-03-03 - 2023-02-24
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Cotovschi, 30 |
||
Administrator |
2015-02-03
Edineţ, str. Dimo Nicolae, 12 |
||
Administrator |
1997-02-06 - 2023-02-21
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2023-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 22, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2023-02-23
Nisporeni, str. Negruzzi C., 11 |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2023-02-23
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 60 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-07-26 - 2023-02-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călinescu George, 11 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-12-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 60 |
||
Comisia Comisia Comisia Comisia |
2002-10-08
Ştefan Vodă, Palanca, str. Ştefan cel Mare, 1 |
||
Administrator |
2000-02-10
Nisporeni, str. Martirilor Afgani, 19 |
||
Administrator |
2005-08-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 29/7 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2023-02-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Zaslonov Constantin, 3 |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2023-03-01
Edineţ, str. Komarov Vl., 63 |
||
Administrator |
1994-05-05 - 2024-09-09
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 19 |
||
Administrator |
2008-02-28 - 2023-03-03
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2006-01-10 - 2023-03-09
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
1997-01-31 - 2017-02-21
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2023-03-24
Rezina, Saharna Nouă |
||
Administrator |
1996-07-11 - 2023-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 25, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1996-10-25 - 2023-03-13
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2023-03-10
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 76 |
||
Administrator |
1992-11-11 - 2023-03-27
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
2006-11-08 - 2023-03-16
Ocniţa, Berezovca |
||
Administrator |
2013-01-09
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-10-30
Basarabeasca, str. Ukrainskaia, 1 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2017-03-23
Nisporeni, str. Cantemir D., 32 |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2023-11-13
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2004-03-19
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 31, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-11-07 - 2023-03-20
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
2007-02-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/1, ap.(of.) 43 |
||
Administrator |
1997-01-02 - 2023-03-27
Criuleni, str. Păcii, 38, ap.(of.) 2 |