Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-07-20 - 2022-12-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2012-02-20 - 2023-01-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 12/2, ap.(of.) 70 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-10-04
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-10-17
Ştefan Vodă, Tudora |
||
Administrator |
1995-07-20 - 2023-01-20
Basarabeasca, str. Cerneahovski Ivan, 22 |
||
Administrator |
1995-10-24 - 2023-01-20
Leova, str. Coşbuc G., 1 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2023-02-06
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1997-07-25 - 2023-02-07
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
2000-03-23 - 2023-01-26
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1992-12-30
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2008-07-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14, ap.(of.) 117A |
||
Administrator Lichidator |
2004-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 47, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1993-11-24 - 2023-01-26
Ialoveni, str. Basarab Matei, 5 |
||
Administrator |
2003-07-25
Teleneşti, str. Dacia, 32 |
||
Administrator |
1995-12-20 - 2023-01-28
Leova, str. Rebreanu Liviu, 5 |
||
Administrator Lichidator |
2004-04-05
Ocniţa, Unguri |
||
Administrator |
1997-02-28 - 2017-02-20
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2023-02-07
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 45, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-21 - 2024-01-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 98, ap.(of.) 40 |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-03 - 2024-01-09
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2023-02-01
Leova, str. Independenţei, 23, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2009-06-08 - 2023-02-01
Floreşti, Roşietici |
||
Administrator |
2013-04-02
Briceni, Lipcani, str. Gorkii, 100 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2023-02-02
Cimişlia, str. Decebal, 7 |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-05 - 2024-05-16
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 134 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-21 - 2021-05-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev, 107, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-04-15
Cantemir, Pleşeni |
||
Administrator |
2013-06-04
Drochia, str. Ghica-Vodă, 17 |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2023-02-20
Drochia, str. Mateevici A., 32 |
||
Administrator |
2003-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Petru Movilă, 23/9, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-09-03
Nisporeni, str. Tînjeleşti, 14 |
||
Administrator |
1998-03-24
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 9, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1998-07-29 - 2024-01-30
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2023-02-10
Floreşti, str. Independenţei, 26 |