Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-11-07 - 2022-12-02
Leova, Orac |
||
Administrator |
2014-03-24 - 2022-08-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
1999-07-12
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2022-10-26
Basarabeasca, str. Putilovscaia, 7 |
||
Administrator |
1996-05-17 - 2023-11-02
Ungheni, str. Boico Alexandru, 14, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2014-08-01
Străşeni, Zubreşti |
||
Administrator |
1994-07-19 - 2023-06-28
Donduşeni, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1994-07-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 44 |
||
Administrator |
2005-06-13
Edineţ, Corpaci |
||
Administrator |
1994-07-08 - 2023-03-06
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2014-09-04
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
1996-02-28
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2A |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-07 - 2023-05-22
Soroca, Bădiceni |
||
Administrator |
2010-06-29 - 2024-01-18
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2006-07-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 184, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-01-12 - 2022-06-09
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1993-01-25
Nisporeni, str. Lăpuşniţa, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-15 - 2022-11-15
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator |
2000-04-14
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator Lichidator |
2013-12-05 - 2023-05-22
Rezina, str. Eminescu Mihai, 18 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2017-03-22
Nisporeni, str. Industrială, 12, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-04-11
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1995-08-03
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1995-10-13 - 2024-05-17
Donduşeni, str. Independenţei, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-06-07 - 2022-12-15
Leova, str. Eminescu Mihai, 110 |
||
Administrator Lichidator |
2002-08-07 - 2022-12-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-31
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1994-02-03 - 2023-01-17
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2009-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1992-09-29
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
2015-01-27 - 2022-12-23
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1995-06-09 - 2024-01-03
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1999-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 29/2, ap.(of.) 127 |
||
Administrator |
2008-01-28 - 2022-12-27
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2000-07-28
Orhei, Cişmea |