Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-20 - 2022-08-23
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1993-05-31 - 2022-11-25
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2012-11-21
Floreşti, Ghindeşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-08 - 2022-08-24
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2014-10-31 - 2023-03-06
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2000-06-01
Soroca, str. Ocolirii, 2/B |
||
Administrator |
2006-01-31 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182, ap.(of.) 405 |
||
Administrator |
1993-11-18
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2023-05-18
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 144 |
||
Administrator |
2003-05-20
Orhei, str. Mahu Vasile, 150 |
||
Administrator |
2003-07-16
Orhei, Brăneşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-26 - 2022-09-12
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator Lichidator |
2012-03-07 - 2022-09-13
Orhei, Ghetlova |
||
Lichidator Administrator |
2014-09-15 - 2019-07-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 16/2, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-02
Edineţ, Cupcini, str. Constructorilor, 3 |
||
Administrator Lichidator |
2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 31 |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2022-12-19
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2022-11-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2004-02-04 - 2022-09-20
Nisporeni, str. Lupu Vasile, 1/A |
||
Administrator |
2007-07-05 - 2024-05-17
Donduşeni, Codrenii Noi |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2022-09-21
Teleneşti, str. Lupu Vasile, 1 |
||
Administrator |
2002-03-13 - 2024-04-22
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
1994-08-17 - 2023-10-30
Basarabeasca, Sadaclia |
||
Administrator |
1993-01-12
Leova, str. Aldea-Teodorovici Ion, 40 |
||
Administrator Lichidator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1992-12-30
Drochia, str. Mircea cel Bătrîn, 3 |
||
Administrator |
2005-01-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Erhan Pantelimon, 24 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2022-09-26
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
2011-03-02 - 2024-05-17
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2009-08-11 - 2022-09-28
Cahul, Văleni |
||
Administrator |
1994-04-07
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1997-05-22 - 2017-03-14
Nisporeni, str. Libertăţii, 50 |
||
Administrator |
1997-02-10 - 2022-09-30
Edineţ, str. Pogranicinîi str-la, 11 |
||
Administrator |
2009-01-27
mun. Chişinău, Revaca, str. Mitropolit Dosoftei, 19 |
||
Administrator |
2009-04-24
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2023-11-01
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 3 |