Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-08-06
Cimişlia, str. Suveranităţii, 11 |
||
Administrator |
1995-03-21 - 2024-06-28
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2024-07-01
Cimişlia, str. Stamati C., 2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-06-20 - 2023-08-24
Orhei, str. Lupu Vasile, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-09-28 - 2023-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cupcea V., 38 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2022-10-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 22/2 |
||
Administrator |
1995-08-03 - 2023-03-23
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2007-08-07 - 2022-06-28
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 4 |
||
Administrator |
1997-02-20 - 2022-06-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2022-07-11
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2023-01-23
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1998-11-11 - 2022-07-12
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator Comisia Comisia Comisia Comisia Comisia |
2008-04-21 - 2022-07-12
Briceni, Medveja |
||
Administrator |
1995-12-01 - 2022-07-14
Ialoveni, str. Basarab Matei, 18, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1996-11-20 - 2022-07-14
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
1995-02-23 - 2022-09-06
Ialoveni, str. Prieteniei, 10, ap.(of.) 7 |
||
Lichidator Administrator |
1996-01-04 - 2023-12-28
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
1997-12-08 - 2023-12-29
Donduşeni, Rediul Mare |
||
Administrator |
1996-12-10 - 2020-11-03
Rezina, str. Şciusev A., 7, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 31 |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-09 - 2022-07-22
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 202 |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-03
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator Lichidator |
1995-02-03 - 2022-07-25
Basarabeasca, str. 1 Mai, 33 |
||
Administrator |
1997-07-21 - 2022-07-28
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Lichidator Administrator |
2003-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 42/6 |
||
Administrator |
1997-03-07 - 2024-04-16
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1998-04-14 - 2022-08-01
Donduşeni, Cernoleuca |
||
Administrator |
1997-07-04 - 2022-08-01
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1994-12-23 - 2022-08-19
Hînceşti, Dancu |
||
Administrator |
1994-04-12 - 2022-08-03
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 12, ap.(of.) 68 |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-21 - 2022-09-06
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6 |
||
Administrator |
2007-09-26
Ialoveni, str. Hânceşti şos., 8 |
||
Administrator |
1995-05-16
Donduşeni, str. Kalinin, 4 |
||
Administrator |
2007-09-24
Călăraşi, Săseni |