Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-01-28 - 2020-01-02
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2020-01-02
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1996-06-14 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Chişinăului, 2/G, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1996-04-01 - 2020-01-02
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
1995-04-10 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Tineretului, 48 |
||
Administrator |
1993-12-28 - 2020-01-02
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
1993-11-08
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1993-11-19
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1993-07-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1993-12-23
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
1993-12-23
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2003-02-04 - 2015-11-27
Teleneşti, Codrul Nou |
||
Administrator |
1994-04-11
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
1994-04-11
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
1994-11-17 - 2020-01-09
Nisporeni, Şendreni |
||
Administrator |
1992-10-06 - 2020-01-09
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 5, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1995-09-18 - 2020-01-09
Basarabeasca, str. Marx Karl, 97, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1994-09-27
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1994-07-14
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator Lichidator |
2006-01-30 - 2021-03-25
Edineţ, str. Cehov, 7 |
||
Administrator |
1995-02-07
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
1995-03-29
Hînceşti, Drăguşenii Noi |
||
Administrator |
1995-03-29
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1995-04-05
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
1995-05-03
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
1995-02-09 - 2020-01-13
Leova, Tomai |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2020-01-10
Nisporeni, str. Viilor, 46 |
||
Administrator |
1997-03-03 - 2020-01-10
Ungheni, str. Boico Alexandru, 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2020-01-13
Leova, str. Cibotari Maria, 12 |
||
Administrator |
2004-05-05 - 2020-01-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 8, ap.(of.) 151 |
||
Administrator Lichidator |
2013-12-18
Bălţi, str. Victoriei, 57 |
||
Administrator |
2005-07-05 - 2020-01-15
Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 2 |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2020-02-28
Şoldăneşti, str. Victoriei, 5 |
||
Administrator |
1995-11-15 - 2020-01-16
Leova, Cneazevca |
||
Administrator |
1995-11-10 - 2020-01-16
Leova, str. Suvorov A., 3 |