Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-05-23 - 2019-12-20
Străşeni, str. Rareş Petru, 25 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2013-06-13
Edineţ, str. Independenţei, 88 |
||
Administrator |
2002-04-12 - 2013-06-13
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2005-11-15
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1996-06-12 - 2020-12-17
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2014-02-03 - 2020-12-17
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-12-25 - 2022-03-30
Călăraşi, str. Tineretului, 53 |
||
Administrator |
1996-03-04 - 2020-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal, 91/2, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1992-09-25 - 2020-12-21
Floreşti, str. 31 August 1989, 42 |
||
Administrator |
1994-02-11 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1993-10-27 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 62 |
||
Administrator |
1992-11-30
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-12-11
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
1996-06-03 - 2021-03-22
Leova, Orac |
||
Administrator |
1993-05-11 - 2021-03-23
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 109, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1994-10-06 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 5, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1993-11-04 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 116 |
||
Administrator |
1993-04-22
Dubăsari, Molovata Nouă |
||
Administrator |
1993-05-07
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2008-06-17 - 2019-12-31
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2002-04-30 - 2015-11-11
Teleneşti, Verejeni |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-09 - 2019-12-31
Hînceşti, str. Pluguşorul, 17/A |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2021-03-24
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2019-12-31
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1995-02-16 - 2020-01-02
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2003-03-21 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 84/5, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1995-12-25 - 2023-12-04
Ungheni, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-05-07 - 2015-11-17
Leova, Iargara, str. Negruzzi C., 41 |
||
Administrator |
1995-09-19 - 2015-11-13
Hînceşti, str. Chişinăului, 12, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1995-05-02 - 2020-01-02
Ungheni, str. Ureche Gr., 6/A, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-04-25 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Neculce Ion, 12 |
||
Administrator |
1994-06-22 - 2020-01-02
Nisporeni, Bolţun |
||
Administrator |
1996-12-10 - 2020-01-02
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 73 |
||
Administrator |
1994-02-24 - 2020-01-02
Ungheni, str. Creangă Ion, 17, ap.(of.) 139 |
||
Administrator |
1996-01-22 - 2020-01-02
Ungheni, Buzduganii de Jos |