Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-05-31 - 2022-06-08
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2009-03-06 - 2019-03-14
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
1993-11-22
Nisporeni, str. Decebal, 36 |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 60/1 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2023-10-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Mureşanu Andrei, 23/A |
||
Administrator |
1992-09-30
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2013-09-11
Bălţi, str. Televiziunii, 5/b |
||
Administrator |
1997-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77 |
||
Administrator |
2005-04-06 - 2020-02-19
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2009-01-30 - 2019-03-20
Ungheni, Unţeşti |
||
Administrator |
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
1993-12-24 - 2019-03-19
Ungheni, str. Gagarin Iu., 19/a |
||
Administrator Lichidator |
2004-10-27 - 2019-03-19
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1994-01-19 - 2019-03-20
Ungheni, str. Mateevici A., 35 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2019-03-20
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1993-01-26 - 2019-03-20
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2016-01-29
Basarabeasca, str. Verde, 37 |
||
Administrator |
1997-07-21
Donduşeni, str. Cantemir D., 56/A |
||
Administrator |
2005-10-21 - 2020-02-18
Nisporeni, str. Creangă Ion, 19 |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2019-03-21
Ungheni, str. Frunze M., 25 |
||
Administrator |
2005-11-07 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/1, ap.(of.) 25 |
||
Lichidator |
2009-07-16 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
1995-12-26 - 2016-07-21
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1994-01-27
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
1997-06-27
Orhei, str. Tcacenco, 35 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-05-30 - 2012-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1 |
||
Administrator |
2004-08-18
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2007-01-12 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Timiş, 50 |
||
1996-02-21 - 2010-11-16
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 128 |
|||
1995-08-09 - 2011-06-21
Cimişlia, Munteni |
|||
1994-07-12 - 2011-03-24
Donduşeni, Cernoleuca |
|||
Administrator Lichidator |
2007-11-08
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1995-10-23 - 2019-10-09
Călăraşi, Meleşeni |
||
2001-07-27 - 2010-11-26
Şoldăneşti, str. Ştefan cel Mare, 45 |
|||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-03-07
Leova, Sărăteni |