Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-12-06 - 2015-11-26
Nisporeni, str. Suveranităţii, 15, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-03-27 - 2017-04-13
Criuleni, str. Asachi Gh., 1 |
||
Administrator |
1995-03-09 - 2017-04-19
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 2D |
||
Administrator |
1996-07-02 - 2024-03-06
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 128 |
||
Administrator |
1993-06-18 - 2017-03-02
Făleşti, str. Decebal, 2 |
||
Administrator |
1999-03-03 - 2016-09-06
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2016-09-12
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
1993-03-09 - 2000-04-09
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
1992-09-02 - 2016-01-11
Soroca, Voloave |
||
Administrator |
1995-11-09 - 2016-02-03
Soroca, str. Limba Română, 4, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2016-08-04
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2016-03-24
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 70, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-10-19 - 2016-09-08
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1997-06-04 - 2016-06-21
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 30 |
||
Administrator |
2011-09-01 - 2024-08-29
Şoldăneşti, str. Păcii, 26, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-10-19
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 42 |
||
Administrator |
1995-12-06 - 2019-01-04
Edineţ, str. Florar, 56 |
||
Administrator |
1997-04-18 - 2016-03-11
Ungheni, str. Micle Veronica, 2, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2016-04-12
Nisporeni, Iurceni |
||
Administrator |
2000-03-02
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1996-12-24 - 2017-03-17
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 8 |
||
Administrator |
1993-01-15 - 2017-03-20
Nisporeni, str. Suveranităţii, 52 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2019-01-04
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 25/7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2002-09-04 - 2016-09-06
UTA Găgăuzia, Tomai, str. 1 Mai, 18 |
||
Administrator |
2003-12-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 8/1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2014-11-03
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1996-01-26 - 1997-12-19
Briceni, str. Eminescu Mihai, 79, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-07-05 - 2019-09-05
Floreşti, str. Costin Miron, 38 |
||
Administrator |
2005-05-26 - 2009-03-12
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
2008-08-21 - 2020-11-25
Soroca, str. Asachi Gh., 1 |
||
Administrator |
2011-04-20 - 2020-11-25
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2000-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Prepeliţei str-la 2, 8/A |
||
Administrator |
1997-08-18
Soroca, str. Zalău, 19 |
||
Întreprinzător Individual GHERMAN ANDREI Administrator provizoriu Administrator |
2002-02-25
Teleneşti, Scorţeni |