Посредники для продажи сельскохозяйственного сырья, живых животных, текстильного сырья и полупродусов
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-03-05
Sîngerei, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
1995-05-12 - 2009-04-10
Orhei, str. Florilor, C.12 |
||
Administrator |
1999-03-23
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2004-01-17
Orhei, Podgoreni |
||
Administrator |
2006-06-12 - 2020-11-16
Drochia, Baroncea Nouă |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2020-11-17
Soroca, Grigorăuca |
||
Administrator |
1993-06-30
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
Administrator |
2004-06-04
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2004-07-12 - 2011-03-25
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2004-09-02
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2004-08-23 - 2010-04-06
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 8 |
||
Administrator |
2004-12-02
Rezina, str. 27 August, 44, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
1997-03-24
Rezina, str. Eminescu Mihai, 1 |
||
Administrator |
2013-09-26
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator Lichidator |
1995-12-21
Leova, Tomai |
||
Administrator |
1994-10-25 - 2009-11-20
Soroca, str. Asachi Gh., 2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2010-06-21
Drochia, str. Florilor, 72 |
||
Administrator |
1993-12-20 - 2011-07-08
Floreşti, str. Costin Miron, 16 |
||
Administrator |
1993-09-17 - 2019-08-02
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
1994-04-25 - 2007-02-20
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
1997-02-07
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 66, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-10-23 - 2019-02-07
Drochia, str. Florilor, 33A |
||
Administrator |
1995-04-13 - 2012-02-27
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1999-06-28
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 89 |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2008-09-11
Soroca, str. Lugovaia, 3 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-03 - 2005-03-09
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
1995-02-08
Floreşti, str. Alecsandri Vasile, 112 |
||
Administrator |
2003-09-02 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 48 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-28 - 2009-09-16
Soroca, str. Independenţei, 24 |
||
Administrator |
2003-02-28
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2004-03-17 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 604 |
||
Administrator |
2002-07-17
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2004-07-27 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 21, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1997-03-24 - 1999-06-30
Şoldăneşti, str. Nucarilor, 20, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-09-12
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 34 |