Оптовые и посредники, исключительно торговля транспортными средствами и мотоциклами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-08-14 - 2002-11-11
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
1998-10-08
Soroca, str. Cosăuţului, 10 |
||
Administrator |
1997-02-24 - 2002-12-16
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1997-03-05 - 2001-10-05
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1996-06-04 - 2017-12-08
Rîşcani, str. Independenţei, 24 |
||
Administrator |
1993-03-31 - 2004-10-25
Floreşti, Tîrgul-Vertiujeni |
||
Administrator |
1993-04-06
Cantemir, str. Basarabia, 11, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2001-06-18
Cantemir, str. Gagarin Iu., 6, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1996-04-03 - 2017-12-11
Bălţi, str. Bulgară, 114 |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2017-12-11
Rîşcani, str. Naberejnaia, 15 |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2017-12-11
Bălţi, str. Cooperativnaia, 36 |
||
Administrator |
1993-03-15 - 2017-12-11
Bălţi, str. Kogălniceanu Mihail, 19 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2001-11-22
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
1996-06-21 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 129 |
||
Administrator |
1993-12-15
Cahul, str. Viteazul Mihai, 2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1993-12-17 - 2001-04-09
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1993-06-11 - 2000-10-17
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 9, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2002-10-15
Cahul, str. Vişinilor, 6 |
||
Administrator |
1994-01-25 - 2000-12-20
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2002-10-07
Cahul, str. Glavan Boris, 9 |
||
Administrator |
1994-02-25 - 2000-09-25
Cahul, str. Plugarilor, 1, ap.(of.) 212 |
||
Administrator |
1994-03-29 - 2002-10-23
Cahul, str. Dorobanţilor, 33 |
||
Administrator |
1993-11-24 - 2018-10-24
Edineţ, str. Kalinin, 19 |
||
Administrator |
1994-08-22 - 2000-10-24
Cahul, str. Basarab Matei, 28 |
||
Administrator |
1994-02-09 - 2018-10-24
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1994-11-02 - 2018-10-24
Edineţ, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1995-05-31 - 2018-10-24
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1995-03-20 - 2001-04-09
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2001-05-04
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9/1 |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-10-24
Edineţ, Parcova |
||
Administrator |
1995-06-30 - 2001-09-19
Cahul, str. Negruzzi C., 28, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-09-06
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 21, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1995-09-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-10-25 - 2001-09-20
Cahul, str. Fîntînilor, 16 |
||
Administrator |
1993-11-12 - 2000-12-05
Briceni, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 29 |