|
|
1994-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1994-09-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1994-09-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/4, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1993-05-28 - 2005-09-30
Donduşeni, str. Florilor, „.95
|
|
|
|
1993-07-06 - 2005-09-30
Donduşeni, str. Kalinin, 31
|
|
|
|
1993-05-19 - 2022-01-26
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 56, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1994-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 4
|
|
|
|
1995-10-02 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suceava, 17
|
|
|
|
1995-03-22 - 2018-10-22
Edineţ, Cupcini, str. Comsomolului, 48
|
|
|
|
1995-03-31 - 2018-10-22
Edineţ, str. Roşca Valentin, 136
|
|
|
|
1996-01-31 - 2018-10-22
Edineţ, str. 31 August 1989, 11
|
|
|
|
1996-02-12 - 2018-10-22
Edineţ, str. Basarabiei, 29
|
|
|
|
1996-03-06 - 2018-10-22
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 113, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1996-04-02 - 2018-10-22
Edineţ, Trinca
|
|
|
|
1996-04-03 - 2018-10-22
Edineţ, str. Mărţişor, 3
|
|
|
|
1996-05-22 - 2018-10-22
Edineţ, Cupcini, str. Miciurin, 50
|
|
|
|
1995-01-09 - 2019-05-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 12, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1994-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1
|
|
|
|
1994-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 5/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1994-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 15/2, ap.(of.) 102
|
|
|
|
1994-10-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 43, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 7, ap.(of.) 94
|
|
|
|
1994-01-24 - 2021-09-08
Străşeni, Rădeni
|
|
|
|
1994-12-21 - 2021-09-08
Străşeni, str. Şcolii, 13
|
|
|
|
1994-11-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Acad. Saharov, 2, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1995-02-27 - 2021-09-08
Ialoveni, str. Chilia, 1
|
|
|
|
1994-08-30 - 2018-10-09
Cahul, Moscovei
|
|
|
|
1995-05-06 - 2021-09-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1994-11-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 15
|
|
|
|
1996-12-19 - 2019-07-02
Anenii Noi, Calfa
|
|
|
|
1996-02-13 - 2017-11-06
Cahul, Lopăţica
|
|
|
|
1992-06-04 - 2006-02-10
Orhei, str. Eliberării, 78
|
|
|
|
1994-12-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2000-08-15 - 2020-03-17
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
1994-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 72/1, ap.(of.) 5
|
|