|
|
2011-02-11
Cahul, str. Stroescu V., 2/b
|
|
|
|
1997-06-25
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă
|
|
|
|
2007-11-27
Orhei, str. Tricolorului, 21
|
|
|
|
1999-03-15 - 2021-10-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7/2, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2011-05-03
Edineţ, str. Independenţei, 234/b
|
|
|
|
2011-05-20
Edineţ, str. Sfîntul Vasile, 166
|
|
|
|
2011-10-04
Edineţ, str. Baltă Trifan, 59
|
|
|
|
2011-10-26
Briceni, Cotiujeni
|
|
|
|
2002-01-28 - 2005-09-08
Edineţ, str. Glavan Boris, 82
|
|
|
|
2014-11-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2009-01-23
Soroca, Zastînca
|
|
|
|
2011-03-31
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 1
|
|
|
|
1998-04-01 - 2012-06-28
Şoldăneşti, str. Regiei, 88, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-01-27
Drochia, str. Cantemir D., 10 V
|
|
|
|
2011-05-05
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 121, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2011-11-16
Soroca, Alexandru cel Bun
|
|
|
|
2002-06-12 - 2012-08-22
Ocniţa, str. Burebista, 59, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-03-06
Teleneşti, str. Alecsandri Vasile, 18
|
|
|
|
2011-10-17
Căuşeni, Zaim, str. Donici A., 31
|
|
|
|
1995-09-22 - 2011-05-04
Nisporeni, Boldureşti
|
|
|
|
1995-06-12 - 2011-05-16
Nisporeni, str. Micle Veronica, 3
|
|
|
|
1995-12-27 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 21/1, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2003-04-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 63, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-05-06 - 2020-09-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5B, ap.(of.) 57
|
|
|
|
1998-02-10 - 2019-01-22
Anenii Noi, Chetrosu, str. Chireev Serghei, 5, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2012-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 7/2, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2007-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 34/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1999-01-29 - 2005-03-31
Briceni, Tabani
|
|
|
|
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 798, ap.(of.) 80
|
|
|
|
2008-01-14 - 2017-06-16
Edineţ, str. Hotinului, 33
|
|
|
|
2006-07-19
mun. Chişinău, Bîc, str. Grădinarilor, 127
|
|
|
|
2006-05-10 - 2018-01-25
Ocniţa, str. Viteazul Mihai, 63
|
|
|
|
1997-10-27 - 2019-04-05
Bălţi, str. Costin Miron, 27
|
|
|
|
2012-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 21, ap.(of.) 105
|
|
|
|
2011-11-24 - 2017-11-13
Edineţ, Cuconeştii Noi
|
|