|
|
1997-10-29 - 2013-06-10
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-10-06 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 2
|
|
|
|
2011-02-23 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 26, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2011-04-15 - 2020-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 402 B.C
|
|
|
|
2012-11-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18, ap.(of.) 124
|
|
|
|
1997-03-17 - 2015-10-30
Sîngerei, str. Mărţişor, 13
|
|
|
|
1999-10-25 - 2013-07-03
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Komsomolskaia, 114
|
|
|
|
2013-02-18 - 2021-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 64
|
|
|
|
2003-02-11 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 11, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2003-03-13 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ismail, 102/4, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2006-09-12 - 2022-03-30
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 5/A
|
|
|
|
2003-01-15 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 172, ap.(of.) 40
|
|
|
|
1997-02-10 - 2023-03-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1997-07-14 - 2020-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 510
|
|
|
|
2004-03-26 - 2021-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/2A, ap.(of.) căm.
|
|
|
|
2001-04-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 279
|
|
|
|
1994-03-14 - 2019-12-27
Teleneşti, str. Dacia, 26
|
|
|
|
2003-07-24
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 94
|
|
|
|
2011-02-02 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Arbore Zamfir str-la, 15
|
|
|
|
2009-06-25 - 2019-12-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1993-03-30
Ştefan Vodă, Cioburciu
|
|
|
|
2014-12-09
Cantemir, Vişniovca
|
|
|
|
2006-09-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2010-11-19
Făleşti, Răuţel
|
|
|
|
2014-02-06
Hînceşti, str. Columna, 14, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2008-10-21 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1994-03-21 - 2019-12-31
Hînceşti, str. 31 August, 5, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2003-02-11 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/1, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2001-11-14 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ceaikovski P., 5
|
|
|
|
2008-12-05 - 2020-05-13
Bălţi, str. Locomotivelor, 3/A
|
|
|
|
2012-03-07 - 2020-01-02
Glodeni, str. Coroban Vasile, 24
|
|
|
|
2013-03-12
Călăraşi, str. Alecsandri Vasile, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1994-09-22
Sîngerei, str. 1 Mai, 27
|
|
|
|
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni
|
|
|
|
2008-08-12 - 2020-02-28
Glodeni, Ciuciulea
|
|